Entreprise : SCI QUEUDET SOUVESTRE - SIREN 378 028 849
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2022)
Dénomination
SCI QUEUDET SOUVESTRE
SIREN (siège)
378 028 849
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1990
Fermeture de l'établissement - 37802884900016
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
28/05/2089
Date de clôture
30/04
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
25916.33 EUR
Adresse du siège
3 PL EMILE SOUVESTRE 29600 MORLAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALDYGA FRANCOISE , AGNES
Nom d'usage
QUEUDET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Silfiac
Nom, Prénom(s)
QUEUDET MICHEL , FELIX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Silfiac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/04/1990
Siret
37802884900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
APPROPRIATION SOUS TOUTES FORMES DE TOUS IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS, EN QUELQUES LIEUX QU'ILS SOIENT SITUES. L'ENTRETIEN ET L'AMELIORATION DE CES BIENS ET LEUR EXPLOITATION PAR BAIL OU AUTREMENT. L'ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS.
Adresse
3 PL 3 PL. EMILE SOUVESTRE
29600 , MORLAIX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MORLAIX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13774
Date d'ajout
28/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13771
Date d'ajout
13/09/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/09/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : QUEUDET MICHEL FELIX, siège de la liquidation : 3 Place Émile Souvestre 29600 Morlaix, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 09/09/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).