Entreprise : D.E.D. - SIREN 378 024 376
Identité
Dénomination
D.E.D.
SIREN (siège)
378 024 376
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1990
Date de fin de la personne morale
28/05/2040
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1 RUE JEAN VILAR 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMANGET JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
ANNEMASSE
Nom, Prénom(s)
DELMAS GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
ESCUDIER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
CIOTOLA THERESE
Nom d'usage
DEMANGET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
ORANGE
Nom, Prénom(s)
DEBOYAN DENISE
Nom d'usage
DEMANGET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
ANNEMASSE
Nom, Prénom(s)
ESTIVAL JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
ROMAINVILLE
Nom, Prénom(s)
DEMANGET DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
ORANGE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
37802437600014
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES CONSEILS ASSISTANCE AUX FILIALES ET AUX ENTREPRISES DANS LESQUELLES LA SOCIETE POSSEDE DES PARTICIPATIONS
Adresse
1 RUE 1 RUE JEAN VILAR
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2327
Date d'ajout
01/02/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 01/02/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27055
Date d'ajout
25/10/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
6275
Date d'ajout
24/10/2002
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession PAR JUGEMENT EN DATE DU 16.10.02, LE TRIBUNAL DE COMMERCE PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE SUITE A CESSION Date d'effet : 16/10/2002
Numéro d'observation
3717
Date d'ajout
26/05/2000
Description
Nomination d'un juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/05/2000 EST NOMMEE JUGE-COMMISSAIRE MME BAUER JOELLE Date d'effet : 19/05/2000
Numéro d'observation
1786
Date d'ajout
19/03/1998
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE SUITE A CESSION DU FONDS DE COMMERCE A LA SA DU GRAND HOTEL DU PONT D'AVIGNON A COMPTER DU 10.11.97
Numéro d'observation
6343
Date d'ajout
10/11/1997
Description
Plan de redressement / cession * JUGEMENT DU 31-10-1997- LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE A S.A.DU GRAND HOTEL DU PONT D'AVIGNON DESIGNE : MAITRE RIPERT CHRISTIAN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE CHARGE DE SURVEILLER A SON EXECUTION. Date d'effet : 31/10/1997
Numéro d'observation
1957
Date d'ajout
02/04/1997
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé du redressement judiciaire JUGEMENT DU 20.03.97 PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN, OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL ET DESIGNE : JUGE-COMMISSAIRE : SARESANI FERNAND JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : GERVAIS DENIS REPRESENTANT DES CREANCIERS : RIPERT CHRISTIAN ADMINISTRATEUR : RIPERT JOSEPH AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION Date d'effet : 20/03/1997
Numéro d'observation
6666
Date d'ajout
19/12/1995
Description
Plan de redressement / continuation * JUGEMENT DU 15-12-1995- ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION NOMME : - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE RIPERT CHRISTIAN. Date d'effet : 15/12/1995
Numéro d'observation
5493
Date d'ajout
13/10/1995
Description
Modification de la date de cessation des paiements JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 1995 REPORTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 17 MARS 1992 Date d'effet : 06/10/1995
Numéro d'observation
6088
Date d'ajout
25/11/1994
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) JUGEMENT DU 18.11.94 PROROGE EXCEPTIONNELEMENT LA PERIODE D'OBSERVARTION DE 6 MOIS Date d'effet : 18/11/1994
Numéro d'observation
4844
Date d'ajout
27/09/1994
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire PAR EXTENSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA HELEN RESTAURANT ET SARL HOLDIG, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE LE 16.09.94 ET NOMME : ADMINISTRATEUR : ME JOSEPH RIPERT REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME CHRISTIAN RIPERT Date d'effet : 16/09/1994
Numéro d'observation
4258
Date d'ajout
07/08/1992
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 23/12/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).