Entreprise : SCL PRE SEIGNEUR - SIREN 378 019 269
Identité
Dénomination
SCL PRE SEIGNEUR
SIREN (siège)
378 019 269
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1990
Date de fin de la personne morale
28/05/2044
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
12600 EUR
Adresse du siège
52110 MORANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BANCELIN CHRISTIAN , GEORGES
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Ville en blaisois
Nom, Prénom(s)
TOUSSAINT MICHELE , PAULETTE , MARIE
Nom d'usage
BOULANGE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Morancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/03/1990
Siret
37801926900018
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agriculture
Adresse
52110 , MORANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2381
Date d'ajout
26/09/2018
Description
Radiation du RCS de Chaumont le 26/09/2018 avec effet au 01/09/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002
Date d'ajout
21/10/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/09/2013 Liquidateur : BOULANGE Michèle Paulette Marie Le siège de la liquidation est fixé à : 52110 Morancourt Journal d'annonces légales : L'AVENIR AGRICOLE ET RURAL en date du 04/10/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dizier ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chaumont. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chaumont décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).