Entreprise : GIE DE LA MARSANGE - SIREN 378 004 741
Identité
Dénomination
GIE DE LA MARSANGE
SIREN (siège)
378 004 741
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1990
Date de fin de la personne morale
25/06/2020
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
COMBREUX 77220 TOURNAN-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT BRUNO LOUIS ANDRE
Qualité
Administrateur, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Tournan-en-Brie
Nom, Prénom(s)
DUTEL JEAN MARIE JOSEPH
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
Chelles
Nom, Prénom(s)
SOUFFLAY PIERRE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Liverdy-en-Brie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/1990
Siret
37800474100013
Code APE
602L
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ACQUISI. ET EXPLOI. DE MATERI- -ELS DE TRANSPORT - ACHAT ET LOCATION D'OUTILLAGES ET MATERIELS SPECIFIQUES.
Adresse
COMBREUX
77220 , Tournan-en-Brie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/06/1990
Description
Historique des observations depuis le 26/06/1990 : PUBLICITE:LE MONITEUR DE S&M Mise sans activité de la société.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 31/12/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).