Entreprise : SCP SAINT SERNIN-FOULDE - SIREN 377 996 517
Identité
Dénomination
SCP SAINT SERNIN-FOULDE
SIREN (siège)
377 996 517
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1990
Date de fin de la personne morale
06/06/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'infirmiers
Capital social
26068.78 EUR
Adresse du siège
794 AV DU PROFESSEUR LOUIS RAVAZ 34080 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES JUANA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAINT SERNIN PAULE , MARIE , JEANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
FOULDE GENEVIEVE , ODETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
COURNONSEC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/01/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/04/1990
Siret
37799651700019
Code APE
851G
Origine du fonds
Création
Activité principale
La société a pour objet l'exercice en commun par ses membres de leur profession d'infirmières ainsi que la mise en commun des honoraires perçus en raison de cette activité et le partage des bénéfices la société peut accomplir toutes opérations financières mobilières ou immobilières
Adresse
794 AV 794 avenue Louis Ravas
34080 , Montpellier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Résidence Juana
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14987
Date d'ajout
24/05/2019
Description
Radiation du RCS le 24/05/2019 avec effet au 24/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
905
Date d'ajout
27/01/1995
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEURS : MME SAINT SERNIN PAULE ET MME FOULDE GENEVIEVE, ANCIENNES GERANTES ASSOCIEES SIEGE DE LA LIQUIDATION : AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 10/01/95
Numéro d'observation
2922
Date d'ajout
18/03/1994
Description
SUITE A LA CESSION DE LA TOTALITE DE SES PARTS, DEMISSION DE MME THERET BERNADETTE DE SES FONCTIONS DE GERANTE ASSOCIEE CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : SCP SAINT SERNIN - THERET - FOULDE NELLE : SCP SAINT SERNIN - FOULDE A COMPTER DU 28/12/93
Numéro d'observation
2921
Date d'ajout
18/03/1994
Description
TRANSFERT DU SIEGE ANCIEN : 752 AVENUE LOUIS RAVAS, RESIDENCE LE MIRADOR 34000 MONTPELLIER NOUVEAU : 794 AVENUE LOUIS RAVAS, RESIDENCE JUANA 34080 MONTPELLIER A COMPTER DU 01/08/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 171 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 26 068.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).