Entreprise : VAL D AIGUES SICA SA VAL D AIGUES - SIREN 377 993 589
Identité
(Entreprise radiée le 18/07/2022)
Dénomination
VAL D AIGUES SICA SA VAL D AIGUES
SIREN (siège)
377 993 589
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1990
Date de fin de la personne morale
28/05/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
176 BD DE ST ROCH 84240 LA TOUR D'AIGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMON GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
LA TOUR D'AIGUES
Nom, Prénom(s)
HERAUD JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
LA TOUR D'AIGUES
Nom, Prénom(s)
ANDRE FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CAVAILLON
Nom, Prénom(s)
LEZAUD LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
La Tour-d'Aigués
Nom, Prénom(s)
PORTIGLIATTI JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
La Motte-d'Aigués
Nom, Prénom(s)
ROBERT JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
La bastidonne
Nom, Prénom(s)
PASCAL JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
La Tour-d'Aigués
Nom, Prénom(s)
IMBERT DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
MAUBEC
Nom, Prénom(s)
PONTHIER MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CAVAILLON
Nom, Prénom(s)
QUEIREL VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
LA BASTIDONNE
Dénomination
VITIFRUITS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LA TOUR D'AIGUES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/05/1990
Siret
37799358900011
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Stockage Conditionnement et commercialisation de tous fruits et légumes
Adresse
176 BD 176 boulevard Saint-Roch
84240 , La Tour-d'Aigués - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19033
Date d'ajout
18/07/2022
Description
Par jugement du 18/07/2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13945
Date d'ajout
26/11/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 21/11/2012, jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, et désignant : Juge-commissaire RAOUX Michel Juge commissaire suppléant BRIES Gérard Liquidateur Me RIPERT Christian 23, rue Banasterie 84000 Avignon Date de cessation des paiements: 15/11/2012 A compter du 21/11/2012 Date d'effet : 21/11/2012
Numéro d'observation
723
Date d'ajout
20/01/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/10/2010
Numéro d'observation
8698
Date d'ajout
16/11/2004
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : GINIES MARC DEMEURANT A LA BASTIDONNE, OLIVE ANDRE DEMEURANT A LA TOUR D'AIGUES EN REMPLACEMENT DE OLLIVIER MARYSE ET REYNAUD ANDRE CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 27/06/1997
Numéro d'observation
8701
Date d'ajout
16/11/2004
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : SIMON GERARD DEMEURANT A GRAMBOIS ET HERAUD JEAN-PIERRE DEMEURANT A LA TOUR D'AIGUES EN REMPLACEMENT DE POUSSEL RAOUL ET REYNAUD RENE CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 30/06/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).