Entreprise : SCM ARCADES - SIREN 377 993 159
Identité
Dénomination
SCM ARCADES
SIREN (siège)
377 993 159
Date d'immatriculation au RNE
21/05/1990
Début d’activité
14/05/1990
Date de fin de la personne morale
20/05/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
mise à disposition de locaux personnels, matériels (début : 13.11.1996)
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
32 AV DE LA MARIONNAIS 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULZEC LAURENT , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
CABINET DU DOCTEUR LAURENT BOULZEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Chartres-de-Bretagne
Dénomination
SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES ARS-DESLANDES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Chartres-de-Bretagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/05/1990
Siret
37799315900021
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
mise à disposition de locaux personnels, matériels (début : 13.11.1996)
Autres Activités
mise à disposition de locaux personnels, matériels (début : 13.11.1996)
Adresse
32 AV DE LA MARIONNAIS
35131 , CHARTRES-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/1990
Siret
37799315900013
Code APE
748K
Adresse
9 AV DE LA MARIONNAIS
35131 , CHARTRES-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/05/1990
Description
Historique des observations depuis le 21/05/1990 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 14.05.1990 AU 19.09.1994, CHARTRES DE BRETA- GNE, 77 RUE NATIONALE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 32 avenue de la Marionnais 35131 Chartres-de-Bretagne : Observation depuis le 21/05/1990 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 14.05.1990 AU 13.11.1996, CHARTRES DE BRETA- GNE, 9 AVENUE DE LA MARIONNAIS, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).