Entreprise : RENON SARL - SIREN 377 991 245
Identité
Dénomination
RENON SARL
SIREN (siège)
377 991 245
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1990
Début d’activité
02/01/1991
Date de fin de la personne morale
28/12/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
FABRICATION DE PALETTE EN BOIS ET NEGOCE,BROYAGE DE PLASTIQUES,LOCATION DE CONTENEURS.
Code APE
3832Z - Récupération de déchets triés
Code APRM
2221ZZ - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE D OUDREYCH 43200 LAPTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAURE BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Saint Etienne Cedex
Nom, Prénom(s)
RENON RICHARD , VINCENT , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Lapte
Nom, Prénom(s)
RENON LUC , RENE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Lapte
Nom, Prénom(s)
RENON ANDRE
Nom d'usage
RENON
Qualité
31
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
SAINT ETIENNE
Dénomination
SOCIETE STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint Etienne Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1991
Siret
37799124500020
Enseigne
RENON SARL
Code APE
3832Z - Récupération de déchets triés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
FABRICATION DE PALETTE EN BOIS ET NEGOCE,BROYAGE DE PLASTIQUES,LOCATION DE CONTENEURS.
Code APRM
2221ZZ - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Adresse
ZONE ARTISANALE D OUDREYCH
43200 , LAPTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/004718
Date d'ajout
20/07/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 20/07/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/004708
Date d'ajout
20/07/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 20/07/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/003667
Date d'ajout
27/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 27/07/2018 arrêtant le plan par cession et prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 rue de la Ronzade 43000 Le Puy-en-Velay. Maintient de l'administrateur judiciaire SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître Grégory WAUTOT, 9 Place de Jaude 63000 CLERMONT FERRAND pour la mise en oeuvre du plan de cession et la régularisation de l'acte de cession.
Numéro d'observation
F18/002639
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 30/05/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et fixant la période d'observation à six mois jusqu'au 30/11/2018. Mandataire judiciaire : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 rue de la Ronzade 43000 Le Puy-en-Velay, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître Grégory WAUTOT 9 place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/05/2018
Numéro d'observation
F18/000384
Date d'ajout
25/01/2018
Description
L'Assemblée générale ordinaire du 19/12/2017 a pris acte de la démission de leurs fonctions de Monsieur BRUNO FAURE, commissaire aux comptes titulaire, et de la société SOCIETE STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE (immatriculée sous le numéro 704 501 592 RCS Saint Etienne), commissaire aux comptes suppléant, sans qu'il ne soit procédé à leur remplacement pour la durée de leur mandat restant à courir soit jusqu'au 31/03/2020.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/1990
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL PUBLICATEUR DE TRANSFERT : LE RENOUVEAU SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE : 4 RUE KLEBER 42390 VILLARS A COMPTER DU 171290
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J002 2018-05-30 Ouverture redressement judiciaire 2018-06-05 TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY,J065 2018-07-27 Ouverture liquidation judiciaire 2019-04-03 TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY,J090 2018-07-27 Arrêt plan de cession au cours d'une procédure de redressement 2019-04-02 TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).