Entreprise : CHALETS DE L'OUILLETTE - SIREN 377 989 678
Identité
Dénomination
CHALETS DE L'OUILLETTE
SIREN (siège)
377 989 678
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1990
Début d’activité
23/05/1990
Date de fin de la personne morale
22/05/2040
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
Acquisitio nde tous terrains ou droits immobilièrs, la construction sur ces terrains ou droits immobiliers de tous immeubles la vente en totalité ou par fractions des immeubles construits avant ou après leur achèvement accessoirement la location. L'activité de construction, acquisition et gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
4 AV DOYEN LOUIS WEIL 38000 GRENOBLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE PULSAR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IOGNIA LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Dénomination
SOTARBAT PROMOTION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Dénomination
IOGNA FINANCES SA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/05/1990
Siret
37798967800042
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisitio nde tous terrains ou droits immobilièrs, la construction sur ces terrains ou droits immobiliers de tous immeubles la vente en totalité ou par fractions des immeubles construits avant ou après leur achèvement accessoirement la location. L'activité de construction, acquisition et gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles
Adresse
4 AV DOYEN LOUIS WEIL
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE PULSAR
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/1990
Siret
37798967800026
Code APE
701D
Adresse
11 RUE GENERAL FERRIE
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/04/1998
Siret
37798967800034
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
45 AV ALSACE LORRAINE
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/012648
Date d'ajout
30/09/2010
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 45 Avenue ALSACE LORRAINE 38000 GRENOBLE au 4 Avenue Doyen Louis Weil Immeuble le Pulsar 38000 GRENOBLE à compter du 01/05/2010.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/003842
Date d'ajout
28/03/2002
Description
-Ancienne dénomination : SCI LE PRAZ DE LA LEGETTAZ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le 27.05.1990 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 23.03.1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).