Entreprise : FRANCE INVESTISSEMENTS VIDEO EDITIONS - SIREN 377 923 321
Identité
Dénomination
FRANCE INVESTISSEMENTS VIDEO EDITIONS
Sigle
FIVE
SIREN (siège)
377 923 321
Date d'immatriculation au RNE
05/10/1994
Début d’activité
13/05/1994
Date de fin de la personne morale
04/10/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Recherche, élaboration, rédaction, réalisation et diffusion de toutes études, informations nouvelles ou récits intéressant le grand public
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
326 RTE DU PLATEAU A PEYRADIS 32700 CASTERA-LECTOUROIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
à Peyradis
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL FRANCOISE , RENEE , ANDREE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/05/1994
Siret
37792332100022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Recherche, élaboration, rédaction, réalisation et diffusion de toutes études, informations nouvelles ou récits intéressant le grand public
Autres Activités
Recherche, élaboration, rédaction, réalisation et diffusion de toutes études, informations nouvelles ou récits intéressant le grand public
Adresse
326 RTE DU PLATEAU A PEYRADIS
32700 , CASTERA-LECTOUROIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
à Peyradis
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/05/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/1990
Siret
37792332100014
Code APE
741G
Adresse
155 RUE JULES DELCENSERIE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES ROUGES BARRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3029
Date d'ajout
02/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2009 : Partant : LANDRY Gerard, Gérant Nouveau : VIDAL Françoise, Gérante
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL (30.06.98)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).