Entreprise : SCI LES PEUPLIERS - SIREN 377 912 118
Identité
Dénomination
SCI LES PEUPLIERS
SIREN (siège)
377 912 118
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1990
Début d’activité
08/01/1990
Date de fin de la personne morale
13/05/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition par voie d'apports ou autrement de tous immeubles, la mise en valeur de ces immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
5 LA GRANDE VALAISIERE 53150 EVRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BABLEE MARIE-THERESE
Nom d'usage
CHRETIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Evron
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN FLORENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Saint-Georges-du-Bois
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
ÉVRON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/01/1990
Siret
37791211800025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition par voie d'apports ou autrement de tous immeubles, la mise en valeur de ces immeubles
Autres Activités
L'acquisition par voie d'apports ou autrement de tous immeubles, la mise en valeur de ces immeubles
Adresse
5 LA GRANDE VALAISIERE
53150 , EVRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
08/01/1990
Siret
37791211800017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
LA PRESAIE
53150 , EVRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1392
Date d'ajout
29/03/2010
Description
Modification relative aux associés - à compter du 01/03/2010 : Nouveau : CHRETIEN Florence, Associé Société Civile Nouveau : CHRETIEN Vincent, Associé Société Civile Transfert du siège social et de l'établissement principal - à compter du 01/03/2010 : Ancienne adresse : 1 rue de l'Aubier 53600 Châtres-la-Forêt Nouvelle adresse : 5 impasse de la Grande Valaisière 53600 Evron Modification portant sur les données d'un (ou de plusieurs) dirigeants et non dirigeants - à compter du 01/03/2010 : - changement de domicile personnel de CHRETIEN née BABLEE Marie-Thérèse, Gérante associée Journal : le Courrier de la Mayenne du 11/03/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR INFORMATIONS FOURNIES PAR L'INSEE : No SIRET (ETS SIEGE ET PRINCIPAL) : 377 912 118 00025 CODE APE (NAF) : 6820A
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).