Entreprise : SCI HOTEL DE VILLE II - SIREN 377 911 284
Identité
Dénomination
SCI HOTEL DE VILLE II
SIREN (siège)
377 911 284
Date d'immatriculation au RNE
15/05/1990
Début d’activité
15/05/1990
Date de fin de la personne morale
14/05/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition administration et exploitation par bail location ou autrement d' un immeuble sis a reims 13 rue thiers et de tous autres immeubles batis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
13 RUE THIERS 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DALVAI CAROLINE , SUZANNE
Nom d'usage
ROUSSEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
TINQUEUX
Nom, Prénom(s)
GIANNETTA ISABELLE , CHRISTINE
Nom d'usage
CELLIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
GILLIER NICOLAS , JEAN , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
LEBEGUE LILIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
MASSON DAVID , FLORENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
REIMS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/1990
Siret
37791128400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition administration et exploitation par bail location ou autrement d' un immeuble sis a reims 13 rue thiers et de tous autres immeubles batis.
Adresse
13 RUE THIERS
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
464
Date d'ajout
10/01/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 10/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10709
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 09/10/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/12/2007
Description
(Divers) pv d'assemblée du 20/06/2001 changement de gérant : ancien : Monsieur BOUCHARD Eric nouveau : Monsieur GONZALEZ Bernard
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).