Entreprise : CREDIT CONSULTANT - SIREN 377 903 018
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
CREDIT CONSULTANT
SIREN (siège)
377 903 018
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1990
Date de fin de la personne morale
03/05/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
27 JARDINS BOIELDIEU 92800 PUTEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA DEFENSE 8
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUSIN JEAN-PIERRE FERNAND MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1990
Siret
37790301800010
Nom commercial
CREDIT CONSULTANT
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Courtage formation et analyse financière de Tte nature crédit immobilier leasing conseil en gestion...Opérations de courtages de formation et d'analyse financière de Tte nature crédit à la consommation crédit immobilier et leasing études financières conseil en gestion analyse et audit de Stes tous placements à court long et moyen terme formations financières et juridiques
Adresse
27 27 JARDINS BOILDIEU
92800 , Puteaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE BOILDIEU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50584
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6606
Date d'ajout
03/04/2003
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Numéro d'observation
44038
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
13957
Date d'ajout
18/05/1994
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 29 Avril 1992 -
Numéro d'observation
12501
Date d'ajout
06/06/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 27 Mars 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).