Entreprise : ANTILLES GESTION INVESTISSEPMENTS - SIREN 377 885 181
Identité
(Entreprise radiée le 23/07/2021)
Dénomination
ANTILLES GESTION INVESTISSEPMENTS
Sigle
AGI
SIREN (siège)
377 885 181
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1989
Fermeture de l'établissement - 37788518100018
- Date d'effet de la fermeture : 27/02/2020
Fermeture de l'établissement - 37788518100026
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/1995
Date de fin de la personne morale
24/01/2088
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD ANSE MARCEL 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1252
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN BENJAMIN , PAUL , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1989
Siret
37788518100018
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de bateaux de plaisance, voyages, tourisme, immobilier
Adresse
LD ANSE MARCEL
97150 , Saint-Martin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1252
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
37788518100026
Enseigne
A.G.I
Code APE
714B
Origine du fonds
Création
Activité principale
LOCATION DE BATEAUX
Adresse
55 SARDE MARINA PTE DU BOUT
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/07/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 27-02-2020 PAR TUP
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001333
Date d'ajout
23/06/2020
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique FLUOROTECHNIQUE , 318 186 483 RCS GTC Bobigny en date du 04/10/2019.
Numéro d'observation
1202
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Transformation de la société à compter du 24/08/2018Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/08/2018 :Partant : MORIN Jean Noel Pierre, GérantNouveau : MORIN Benjamin, Paul, Pierre, GérantJournal Le Pélican du 22/03/2019
Numéro d'observation
457
Date d'ajout
28/02/1992
Description
Modification autreÉtablissement secondaire à Fort-de-France (Martinique) adresse: 55, sarde marina de la pointe du bout 97229 Les Trois îlets activité exercée : Location de bateaux à compter du 01/08/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Dépôt de comptes annuels de l'exercice clos le 30.04.92 enregistré le 08.12.92 dépôt d'actes : Acte de cession de parts sociales en date du 31.08.98 entre la Ste Fluorotechnique et Mrs Benjamin et Joël Morin. Enregistré le 17 septembre 1998. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).