Entreprise : S.A ARIA INTERNATIONAL - SIREN 377 874 060
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
S.A ARIA INTERNATIONAL
SIREN (siège)
377 874 060
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1990
Date de fin de la personne morale
03/05/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
4 RUE VICTOR HUGO 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNAN PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Belfort
Nom, Prénom(s)
BASTIANELLI LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BONNAN JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Belfort
Nom, Prénom(s)
GRANDGUILLAUME GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Belfort
Nom, Prénom(s)
AMYOT AUDITEURS ET CONSORTS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
37787406000017
Nom commercial
ARIA INTERNATIONAL
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion conception financement construction clefs en mains exploitation de tous types de bâtiments conseil services études
Adresse
4 RUE 4 Rue VICTOR HUGO
92150 , Suresnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51803
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
97380
Date d'ajout
10/12/2002
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
44040
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).