Entreprise : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'INFIRMIERS ALVES - SOLIER - SIREN 377 862 719
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'INFIRMIERS ALVES - SOLIER
SIREN (siège)
377 862 719
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1990
Début d’activité
01/04/2016
Date de fin de la personne morale
13/05/2030
Forme juridique
SCP d'infirmiers
Activité principale
Exercie en commun par ses membres de la profession d'infirmier diplôme d'état.
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
10 AV ARISTIDE BRIAND 13800 ISTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALVES DE OLIVEIRA CHRISTINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Port-de-Bouc
Nom, Prénom(s)
PARIS ELODIE , CLAUDETTE , LEONIE
Nom d'usage
SOLIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Istres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2016
Siret
37786271900020
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercie en commun par ses membres de la profession d'infirmier diplôme d'état.
Adresse
10 AV ARISTIDE BRIAND
13800 , ISTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37786271900012
Code APE
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Activité principale
Activités des infirmiers et des sages-femmes
Adresse
6 AV ARISTIDE BRIAND
13800 , ISTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5020
Date d'ajout
13/10/2008
Description
Changement de dénomination à compter du 01/10/2008 Ancienne : SCP D'INFIRMIERS "FONTAINE-ALVES" Nouvelle : SCP D'INFIRMIERS ALVES - SOLIER Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes Partant : CHOMIENNE Francine, Co-Gérant à compter du 30/09/2008 Nouveau : SOLIER Elodie Claudette Léonie, Associé Société Civile à compter du 01/10/2008 Changement de qualité : ALVES DE OLIVEIRA Christine, Co-Gérant devient Gérant associé à compter du 01/10/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 120 000.00 FRF nouveau montant : 18 293.88 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).