Entreprise : CEVENNES 3 - SIREN 377 846 852
Identité
Dénomination
CEVENNES 3
SIREN (siège)
377 846 852
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1990
Début d’activité
11/01/2021
Date de fin de la personne morale
01/05/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition sous quelque forme que ce soit, propriété, administration, construction, aménagement, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles biens et droits immobiliers.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
95 RUE PRINCIPALE 30500 POTELIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTIN BENJAMIN , JEAN-MARC , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Potelières
Nom, Prénom(s)
LOMMA CLAUDIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Potelières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/01/2021
Siret
37784685200020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition sous quelque forme que ce soit, propriété, administration, construction, aménagement, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles biens et droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition sous quelque forme que ce soit, propriété, administration, construction, aménagement, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles biens et droits immobiliers.
Adresse
95 RUE PRINCIPALE
30500 , POTELIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1990
Siret
37784685200012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
8 RUE DUPONT DES LOGES
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/003379
Date d'ajout
26/01/2022
Description
A compter du 24.06.2021 : Modification relative aux dirigeants : LOMMA Claudia nom d'usage : LOMMA Claudia devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1990D015044
Date d'ajout
04/03/2021
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nîmes SOUS LE NUMERO 2021D337
Numéro d'observation
F21/008617
Date d'ajout
02/03/2021
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 8 Rue Dupont des Loges 75007 PARIS (Greffe du Tribunal de Commerce de Paris) Nouveau siège social : 95 Rue Principale 30500 POTELIERES à compter du 11/01/2021
Numéro d'observation
F21/008617
Date d'ajout
02/03/2021
Description
Transfert du principal établissement au 95 Rue Principale 30500 POTELIERES à compter du 11/01/2021
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).