Entreprise : SCI ARAGON - SIREN 377 817 119
Identité
Dénomination
SCI ARAGON
SIREN (siège)
377 817 119
Date d'immatriculation au RNE
03/05/1990
Début d’activité
03/05/1990
Date de fin de la personne morale
02/05/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
7 BD DANTON 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDUBERT JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Puybrun
Nom, Prénom(s)
MAURI PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Pujols
Nom, Prénom(s)
PECHMAGRE-CAMINADE ALAIN , JEAN-PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Martel
Dénomination
@COM EXPERTISE STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pujols
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/05/1990
Siret
37781711900029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis
Adresse
7 BD DANTON
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/04/1990
Siret
37781711900011
Code APE
702A
Adresse
11 RUE DES LYES
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1864
Date d'ajout
08/12/1994
Description
Changement de gérant ancienne gérante: Aubucher Martine épouse Delorme nouveau gérant : Pechmagre-Caminade Alain Jean-Paul né le 10/04/52 à Floirac (46) domicilié lieudit "Faveau" à Villeneuve-sur-Lot (47300) Publicité : Le courrier français du 18/11/94 à compter du 01/11/94
Numéro d'observation
1782
Date d'ajout
29/11/1994
Description
Transfert du siège social de : 11 rue de Lyes 47300 Villeneuve-sur-Lot A : 7 boulevard Danton 47300 Villeneuve-sur-Lot à compter du 08/03/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
No Siret : 377 817 119 00029 code ape :: 702a la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 4 000.00 FRF nouveau montant : 609.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).