Entreprise : GR FRANCILIEN COMMUNICATION GRAPHIQUE - SIREN 377 811 484
Identité
Dénomination
GR FRANCILIEN COMMUNICATION GRAPHIQUE
Sigle
G F C G
SIREN (siège)
377 811 484
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1991
Date de fin de la personne morale
22/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme coopérative de production à conseil d'administration (SCOP)
Capital social
38417.15 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU PORT 92000 NANTERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE L ILE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTET LILIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Asnières
Nom, Prénom(s)
COLLET GERARD MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
DELILE DANIEL MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS YVES CHARLES LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Ivry-la-Bataille
Nom, Prénom(s)
FERREC MICHEL JEAN MANUEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
MESNIL SUR L'ESTREE
Nom, Prénom(s)
MENIVAL DOMINIQUE JEANNE LUCIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
MONTIGNY
Nom, Prénom(s)
MOREAU LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Bobigny
Nom, Prénom(s)
NIVEAU YVES GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
LEGROS BERNARD GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
LETIENNE CHANTAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Lormaye
Nom, Prénom(s)
JULLIOT PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Lisieux
Nom, Prénom(s)
TRICOT NEE TEXIER GERMAINE LOUISE MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
Drancy
Nom, Prénom(s)
WEGEL ALAIN PATRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
LIMAY DENNEMONT
Nom, Prénom(s)
MARC PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Lisieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/03/1990
Siret
37781148400031
Code APE
671E
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Gestion des participations financières du groupe
Adresse
21 RUE 21 Rue DU PORT
92022 , Nanterre CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE L'ILE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/1991
Siret
37781148400023
Code APE
671E
Adresse
8 RUE VICTOR HUGO
92700 , COLOMBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
008-010
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19401
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/10/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements au greffe de Nanterre le 01 Octobre 1992 -
Numéro d'observation
77502
Date d'ajout
17/09/1991
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).