Entreprise : TONTON ATHIS - SIREN 377 792 627
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2023)
Dénomination
TONTON ATHIS
SIREN (siège)
377 792 627
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1990
Fermeture de l'établissement - 37779262700012
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/1992
Date de fin de la personne morale
03/05/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme nationale à conseil d'administration
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
156 AV FRANCOIS MITTERRAND 91200 ATHIS-MONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
M LEVY ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
MR DILLIES CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
MME DEBOR HENRARD CLAIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
AUBEL
Nom, Prénom(s)
SARL AFER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
SA DEBORA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Compiègne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1990
Siret
37779262700012
Code APE
524J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Achat, vente et pose de tous articles et produits de décoration pour la maison et prestation de services en décoration lustrerie et équipement de la maison
Adresse
156 AV 156 Route de Fontainebleau 156 ROUTE DE FONTAINEBLEAU
91200 , Athis-Mons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1965
Date d'ajout
23/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 23/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18012
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
30/05/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 02 2000 modifiant le plan de cession Proroge la mission de me Gorins commissaire au plan jusqu'au 31 12 2000
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/01/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 03 11 1998 , proroge la mission du commissaire à l'exécution du plan Jusqu au 31 12 1999
Numéro d'observation
4121
Date d'ajout
27/03/1992
Description
Tribunal de commerce de Paris jugement du 24 février 1992 arrêté le plan de cession des fonds de commerce relatifs aux 11 sites prévus dans l offré de Carpet land et mondial moquette aux sociétés Carpet land et mondial moquette et des fonds de commerce relatifs aux 8 sites indiqués dans l offré de Lasociete Sxap joint l ensemble des procédures des sociétés débitrices faisant l objet du plan, avec patrimoine commun. 91/2814 1)Sa Débora enseigne : tonton tapis 56 rue sarrette 75014 Paris Rcs Paris 91 b 3136 b 329971832 siège administratif Meaux : 91b521 Versailles 91 b 1392 Corbeil 91 b 840 nanterre91b2452 Bobigny 91 b 1573 Créteil 91 b 1218 et 16 autres établissements, dont : sa tonton Athis enseigne : tonton tapis 157 route de fontainebleau 91200 Athis Mons Rcs Corbeil 90 b 1116 b 377492627 désigné : Mm Impens et à Surma pour leur part respective.Comme tenus d exécuter le plan. Fixe la durée Duplan à 3 ans. Désigne pendant cette durée me Gorins commissaire 91 b 1392 Corbeil 91 b 840 Nanterre 91b2452 Bobigny 91 b 1573 Créteil 91 b 1218 et 16 autres établissements, dont : sa tonton Athis enseigne : tonton tapis 157 route de fontainebleau 91200 Athis Mons Rcs Corbeil 90 b 1116 b 377492627 désigné : Mmimpens et à Surma pour
Numéro d'observation
16301
Date d'ajout
12/12/1991
Description
Tribunal de commerce de Paris jugement du 21.10.1991 joint les causes ouvre une procédure de redressement judiciaire régime général (pc 3263/91) avec période d observation jusqu au 23.03.1992 à l égard de : 1) sa Meaux décor 2) sa Chenôve décor 3) sa Clamart Decoraly 4)Sarl chalons décor 5) Sarl Strasbourgdecor 6) Creil Valejean 7) Sarl Gagny Decoralis 8) sa Nanterre Decoralis 9) sa tonton Athis 10) Sarl Soissons Decoralis 11) sa Fresnes Maryjean joint cette procédure a celle ouverte le 23.09.1991 à l égard de la sa Débora dit que les opérations se Débora dit que les opérations se poursuivront sous Patrimoinesdistincts et sous la dénomination suivante : pc 2814/91 1) sa sa Débora enseigne : tonton tapis commercé détail droguerie 56 rue sarrette 75014 Paris No de gestion 91b 3136 Rcs Paris 329 971 832 b siège administratif : 40 rue Erwin 67000 Strasbourg Ets 30 avenue d Italie galaxie 75013 Paris Rcs Senlis 91 b 157 Rcsmeaux 91 b 521 Rcs Versailles 91 b 1392 Rcs Corbeil 91 b 840 tonton tapis venté de revêtements muraux et de sois 157 route de fontainebleau 91200 Athis Mons No de gestion 90 b 1116 Rcs Corbeil b 377 792 627 fixe la date de déclaration de cessation des paiements au : 09.10.1991 nomme juge commissaire : Mrchapulut administrateur : me corins 18 avenue Victoria 75001 Paris représentant des créanciers : me Baumgartner 4 rue de la coutellerie 75004 Paris l administration ci dessus désigne aura
Numéro d'observation
63857
Date d'ajout
04/05/1990
Description
Création et fonds reçu en location gérance
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).