Entreprise : MENUISERIE BERRICOISE - SIREN 377 784 194
Identité
Dénomination
MENUISERIE BERRICOISE
SIREN (siège)
377 784 194
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1990
Début d’activité
01/05/1990
Date de fin de la personne morale
01/05/2050
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Menuiserie bois aluminium et pvc, ainsi que toutes activités de fabrication et pose de charpentes
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
ZA DU FLACHEC 56230 BERRIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BARILLEC ANTHONY , DOMINIQUE , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Lauzach
Nom, Prénom(s)
LE BARILLEC DOMINIQUE , ROGER , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Berric
Nom, Prénom(s)
LE BARILLEC DOMINIQUE
Nom d'usage
LE BARILLEC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
BERRIC
Nom, Prénom(s)
LE BARILLEC ANTHONY
Nom d'usage
LE BARILLEC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
LAUZACH
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
37778419400013
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Menuiserie bois aluminium et pvc, ainsi que toutes activités de fabrication et pose de charpentes
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Autres Activités
MENUISERIE BOIS
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
ZA DU FLACHEC
56230 , BERRIC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Berric
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4672
Date d'ajout
01/09/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2016 : Partant : SAILLES André-Marie Marcel, Gérant Nouveau : LE BARILLEC Anthony Dominique Jean-Marie, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).