Entreprise : CUMA DES SAVARDS - SIREN 377 755 160
Identité
(Entreprise radiée le 18/08/2014)
Dénomination
CUMA DES SAVARDS
SIREN (siège)
377 755 160
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1990
Date de fin de la personne morale
04/02/2089
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
6802 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 10700 ALLIBAUDIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ALLIBAUDIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHELOT PIERRE , MAURICE , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Grandville
Nom, Prénom(s)
JULLIEN CEDRIC , JEAN-PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Isle-Aubigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/07/2014
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/02/1990
Siret
37775516000019
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux agricoles sous la responsabilité de la Cuma
Adresse
Mairie
10700 , Allibaudières - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ALLIBAUDIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3526
Date d'ajout
18/08/2014
Description
Radiation du RCS le 18/08/2014 avec effet au 11/07/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2814
Date d'ajout
03/07/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/06/2014 Liquidateur : JULLIEN Cédric, Jean-PatrickBERTHELOT Pierre, Maurice, Marcel Le siège de la liquidation est fixé chez M. PETITE Christophe 8 rue Georges Millot 10700 Herbisse Journal d'annonces légales : LA REVUE AGRICOLE DE L AUBE en date du 04/07/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).