Entreprise : TERRANIS VII - SIREN 377 711 635
Identité
Dénomination
TERRANIS VII
SIREN (siège)
377 711 635
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1990
Date de fin de la personne morale
16/04/2040
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 RUE MICHEL ANGE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIAUMIER LUC , ALEX , JEAN , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Dénomination
PHILIPPE DELAERE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/03/1990
Siret
37771163500021
Code APE
701D
Origine du fonds
Création
Activité principale
acquisition terrains ou immeuble démolition d'immeubles existants en vue d'en édifier d'autres - construction d'immeubles à usage professionnel, commercial, d'habitatiion, en vue de leur vente en totalité ou par fraction -
Adresse
1 RUE 1 rue Michel-Ange
44600 , Saint-Nazaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/1990
Siret
37771163500013
Code APE
701D
Adresse
4 RUE DE L ETOILE DU MATIN
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
09/10/2015
Description
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
18/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Ilyasse AKSIL
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/01/2007
Description
Remplacement Liquidateur Jugement du Tribunal de C ommerce de ST-NAZAIRE en date du 03/01/2007 nomman t la SCP PHILIPPE DELAERE liquidateur en remplacem ent de Me Bernard GOUPIL. Remplacement Liquidateur Jugement du Tribunal de Commerce de ST-NAZAIRE en date du 03/01/2007 nommant la SCP PHILIPPE DELAER E liquidateur en remplacement de Me Bernard GOUPIL
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/01/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 12/01/2005 nommant M BARBE Didier en qu alité de juge commissaire en remplacement de M KER GARAVAT Patrice
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/01/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 02/01/2002 étendant la procédure de liquidation judiciaire des sociétés GROUPE TERRANIS, OCEANIS II, TERRANIS V, TERRANIS IX, TERRANIS VII, TERRANI S VIII, à la société civile de construction TERRAN IS II. Ce jugement a prononcé la confusion de leur patrimoine actif et passif. Juge Commissaire : M KERGARAVAT PATRICE et Mr LACROIX Alain Liquidateur : ME GOUPIL Bernard "CONSTENS" Bd Dr Chevrel 4450 0 LA BAULE date de cessation des paiements : 30 ja nvier 2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/06/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ST-NAZAIRE en date du 27 juin 2001 nommant Me GOUPIL en qualité de mandataire judiciaire liquidateur en remplaceme nt de Me BRUNET BEAUMEL démissionnaire
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/01/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 31/01/2001 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire avec extension aux sociétés suivantes: SCI TERRANIS VIII, SCI TERRANIS IX dont le siège est situé 1 rue Michel Ange à ST NAZAIRE SARL GROU PE TERRANIS 2 rue Michel Ange à SAINT-NAZAIRE, SCI OCEANIS II, SCI TERRANIS V, Cessation des paiemen ts en date du 30/01/2001. Juges Commissaires : Mrs KERGARAVAT Patrice & LACROIX Alain Liquidateur : ME BRUNET BEAUMEL Bernard 23 Rue d'Anjou 44600 ST NAZAIRE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/04/1990
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 ru e Michel Ange 44600 Saint-Nazaire : - Exploite a c ette adresse depuis le 01.10.1993.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/04/1990
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 ru e Michel Ange 44600 Saint-Nazaire : - Exploite a c ette adresse depuis le 01.10.1993.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/04/1990
Description
Historique : ADRESSES ANTERIEURES DU SIEGE SOCIAL & PRINCIPAL: * ST NAZAIRE (44600), 4 rue de l'Etoi le du Matin (du 23.03.1990 au 01.10.1993) - Une As semblée Générale Ordinaire du 30/06/1995 a nommé a /c de ce meme jour, Mr PIAUMIER Luc, en qualité de Gérant de la Sté (en remplacement de la SARL DUCA TEL CONSULTANT ORGANISATION, sté géran te démision naire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).