Entreprise : MURNA - SIREN 377 691 985
Identité
Dénomination
MURNA
SIREN (siège)
377 691 985
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1990
Début d’activité
18/04/1990
Date de fin de la personne morale
18/04/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Objet social - l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à Dominate alimentaire situé à Concarneau centre commercial les korrigans route de Trégunc sous l'enseigne Intermarche ainsi Qu'a titre accessoire et sous réserve de l'exploitation à titre principal du fonds désigné ci-dessus la distribution de produits pétroliers achat/vente de bijoux en métaux précieux activité de traiteur etc.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
1002720 EUR
Adresse du siège
RUE DE TREGUNC 29900 CONCARNEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENT COMMERC LES KORRIGANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA HELENE
Nom d'usage
FERREIRA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1988
Commune de résidence
Fouesnant
Nom, Prénom(s)
FERREIRA NELSON
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Fouesnant
Dénomination
SECOVEC BLIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
NANTES
Dénomination
SOCIETE SOREX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ANGERS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/1990
Siret
37769198500024
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
À) vente de tous produits d'alimentation et plus généralement tous produits pouvant être vendus dans les magasins de type supermarché, distribution de carburants B) la prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou Groupements économiques quelconques et la gestion par tous moyens desdites Participations
Adresse
RUE DE TREGUNC
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENT COMMERC LES KORRIGANS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/1990
Siret
37769198500016
Code APE
671C
Adresse
RUE ERNEST RENAN
29140 , ROSPORDEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5622
Date d'ajout
10/10/2014
Description
Augmentation de capital à compter du 01/09/2014 Ancien : 153211,26 EUR; Nouveau : 573287,42 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2014 : Partant : PROVOST Olivier, Président Nouveau : LECPRO HOLDING (SARL), Président Nouveau : LE CAM Muriel, Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3763
Date d'ajout
29/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/07/2012 : Partant : TURPAIN Maryvonne, Président - Nouveau : PROVOST Olivier, Président
Numéro d'observation
2018
Date d'ajout
15/04/2005
Description
Transformation de la société ANCIENNEMENT SA - DEVIENT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION DU PRESIDENT : MME TURPAIN MARYVONNE (ANCIEN P.D.G) DOMICILIEE : ROUTE DE PEN KER TRAON - POULDOHAN 29910 TREGUNC CONFIRMATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LEURS FONCTIONS : COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SOCIETE SOREX COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : SECOVEC BLIN ET ASSOCIES 91 BOULEVARD DES AMERICAINS 44300 NANTES - (ANCIENNEMENT SAGEC BLIN ET ASSOCIES) - P.V DU 30.06.04 - DEPOT DU 15.04.05 Date d'effet : 30/06/2004
Numéro d'observation
3634
Date d'ajout
24/07/1998
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN : TURPAIN JEAN CLAUDE NOUVEAU : ZELLER NEE DAZELLE ROSE MARIE (PV AGE DU 06/03/98) - CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : TURPAIN JEAN CLAUDE NOUVEAU : TURPAIN MARYVONNE (DEJA DIRECTEUR GENERAL & ADMINISTRATEUR) (PV C.A. DU 06/03/98) * A COMPTER DU 06/03/98
Numéro d'observation
4040
Date d'ajout
22/09/1997
Description
Nomination d'un directeur général TURPAIN MARYVONNE (DEJA ADMINISTRATEUR) MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR : CAREME NEE TURPAIN NATHALIE (PV C.A. DU 31/12/96) - A COMPTER DU 01/01/97
Numéro d'observation
848
Date d'ajout
24/02/1997
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN : GODINEAU FERNAND NOUVEAU : SOREX (PV AGO DU 09/05/96) - A COMPTER DU 09/05/96
Numéro d'observation
847
Date d'ajout
24/02/1997
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal ANCIENNE ADRESSE : RUE ERNEST RENAN - ROSPORDEN NOUVELLE ADRESSE : CENTRE COMMERCIAL LES KORRIGANS - ROUTE DE TREGUNC - CONCARNEAU AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 670 000 FRS A 1 005 000 FRS MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE EXERCEE : ETENDUS A : VENTE DE TOUS PRODUITS D'ALIMENTATION ET PLUS GENERALEMENT TOUS PRODUITS POUVANT ETRE VENDUS DANS LES MAGASINS DE TYPE SUPERMARCHE ; DISTRIBUTION DE CARBURANT PAR SUITE D'ACHAT DE CETTE BRANCHE D'ACTIVITE A LA SOCIETE SODIRIEC DONT LE SIEGE EST A CONCARNEAU - CENTRE COMMERCIAL "LES KORRIGANS" B 329 901 219 (84 B 225), AU PRIX DE 10 000 000 FRS - MODIFICATION DU 17/02/97 - OPPOSITIONS :CABINET LE JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST - 15, RUE CHARBONNERIE BP 4202 - ST BRIEUC (22042) - PUBLICITE : OUEST FRANCE DU 30/01/97 FAIT USAGE DE L'ENSEIGNE : "INTERMARCHE" (PV AGE DU30/12/96) - A COMPTER DU 02/01/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 005 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 153 211.26 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).