Entreprise : GFA DE LA RONDELIERE - SIREN 377 663 455
Identité
Dénomination
GFA DE LA RONDELIERE
Sigle
G.F.A. DE LA RONDELIERE
SIREN (siège)
377 663 455
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
25/11/1989
Date de fin de la personne morale
06/06/2040
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU GADAGE 53640 LE HORPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOULON ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Alençon
Nom, Prénom(s)
TRAHAY VALERIE
Nom d'usage
BELLOCHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Alençon
Nom, Prénom(s)
TRAHAY VIVIANE
Nom d'usage
VOISIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Denis-Sur-Sarthon
Nom, Prénom(s)
TRAHAY DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Le horps
Nom, Prénom(s)
TRAHAY CATHERINE
Nom d'usage
BOUIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Saint-Fraimbault-de-Prières
Nom, Prénom(s)
TRAHAY VERONIQUE
Nom d'usage
LECOQ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
TRAHAY MARIE-ANGE
Nom d'usage
FOULON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Alençon
Nom, Prénom(s)
TRAHAY JEANNINE
Nom d'usage
TIREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Quelaines-Saint-Gault
Nom, Prénom(s)
TRAHAY LUCIENNE
Nom d'usage
BILHEUX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Le Horps
Nom, Prénom(s)
TRAHAY GILBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Le Horps
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/11/1989
Siret
37766345500022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Autres Activités
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Adresse
4 RUE DU GADAGE
53640 , LE HORPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/1989
Siret
37766345500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA RONDELIERE
53640 , LE HORPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4174
Date d'ajout
09/10/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/07/2008 : Partant : THUAULT Hélène Née Hareau, Associé indéfiniment responsable décédée le 09/04/2007 Nouveau : LECOQ Véronique, Associé Société Civile Nouveau : TRAHAY Didier, Associé Société Civile Nouveau : BOUIN Catherine, Associé Société Civile Nouveau : BELLOCHE Valérie, Associé Société Civile Nouveau : VOISIN Viviane, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).