Entreprise : ICOLO FRANCE - SIREN 377 642 400
Identité
Dénomination
ICOLO FRANCE
SIREN (siège)
377 642 400
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1990
Date de fin de la personne morale
17/04/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
ZI LA CROIX ROUGE 35530 BRECE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAULT JEAN-PIERRE , LUCIEN , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
HARZO DANIELLE , MARIE , LEONE
Nom d'usage
RAULT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
DUPE MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
HARZO JEAN , BAPTISTE , EMMANUEL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1926
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
DHERBEY MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/1990
Siret
37764240000032
Code APE
365Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
fabrication de jouets et de et de tous supports servant à leur conditionnement leur emballage et leur présentation, création, con ditionnement, commercialisation d'articles de jeux jouets et loisirs (début : 26.01.1995)
Adresse
ZI la Croix Rougé
35530 , Brécé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/1990
Siret
37764240000024
Code APE
365Z
Adresse
RUE DE LA HALLERAIS
35770 , VERN-SUR-SEICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1996
Siret
37764240000040
Code APE
365Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
fabrication de jouets et de tous supports servant à leur conditionnement, leur emballage et leur présentation, création, condi tionnement, commercialisation d'articles de jeux, jouets et loisirs (début : 01.04.1996)
Adresse
25 RUE DE LA VILLETTE
35113 , DOMAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
25/01/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20/12/2006 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/02/2005
Description
: REMPLACEMENT DE JUGE-COMMISSAIRE Par jugement du 25.01.2005, le Tribunal de Commerce a nommé Juge-Commissaire titulaire : Mr André FEREY
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/10/2004
Description
: Par arrêt en date du 14.09.2004, la Cour d'Appel d'ANGERS a réformé le jugement du 07.02.1997 prononçant le redressement judiciaire des sociétés ICOLO FRANCE, JMA INDUSTRIE et Socité FINANCIERE JEAN PIERRE RAULT : Fixe au 03.02.1997 la date de cessation des paiements des sociétés SA ICOLO FRANCE et la SNC JMA INDUSTRIE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
11/01/2000
Description
: Le Tribunal de Commerce de RENNES a remplacé, en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Mr J. PIERRELEE par Mr J. DELAGE et en qualité de Juge-Commissaire suppléant : Mr H. COURTEL par Mr J. GIBOIRE
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
25/11/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 21/11/1997 arrêtant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à la SA BILOOK WORLD SA en formation au capital de 250 000 F dont le siège social est fixé au 38 rue de Berri 75008 PARIS Commissaire à l'exécution du plan : Me Michel ROBERT "LE MAGISTER" 4, COURS RAPHAEL BINET 35000 RENNES
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/10/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 28/10/1997 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27/01/1998.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
01/10/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 30/09/1997 prolongeant la période d'observation jusqu'au 28/10/1997.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/02/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 07/02/1997 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire à l'encontre de : 1°) SA ICOLO FRANCE 2°) SNC J.M.A. INDUSTRIE, 11, rue Dorée, 35510 CESSON-SEVIGNE, RCS RENNES B 394 196 000 et à la SA ICOLO FRANCE associée en nom collectif et à l'EURL SOCIETE FINANCIERE JEAN PIERRE RAULT, 11, rue Dorée, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES B 394 141 964 Associée en nom collectif et fixant la période d'observation au 05/08/1997. Cessation des paiements en date du 15/07/1996. Juge Commissaire : Mr Jacques PIERRELEE Représentant des Créanciers : Me Olivier MASSART 10 SQUARE VERCINGETORIX 35000 RENNES Administrateur : Me Michel ROBERT Le Magister 4 cours Raphael Binet 35000 RENNES dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/02/1997
Description
: Dépôt le 03/02/1997 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/04/1990
Description
Historique des observations depuis le 18/04/1990 : - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 02.04.1990 AU 30.07.1990, RENNES 9 RUE DE SUEDE. * DU 30.07.1990 AU 26.01.1995, VERN SUR SEICHE, ZAC DE LA HALLERAIS.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 21/11/1997.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé ZI la Croix Rougé 35530 Brécé : Observation depuis le 18/04/1990 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 02.04.1990 AU 30.07.1990, RENNES, 9 RUE DE SUEDE, CREATION, TRANSFERE. * DU 30.07.1990 AU 26.01.1995, VERN SUR SEICHE, ZAC DE LA HALLERAIS, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).