Entreprise : ENILAC - SIREN 377 641 253
Identité
Dénomination
ENILAC
SIREN (siège)
377 641 253
Date d'immatriculation au RNE
30/04/1990
Début d’activité
30/05/1990
Date de fin de la personne morale
29/04/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Alimentation générale & vente de tous produits pouvant être vendus dans les magasins de type supermarché.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
52500 EUR
Adresse du siège
AV DE GRAMMONT 47800 MIRAMONT-DE-GUYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BOULIAGHET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONJOUR CECILE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Nom, Prénom(s)
BONJOUR JULIEN
Nom d'usage
BONJOUR
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Pechbusque
Dénomination
CILQUE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Villeréal
Dénomination
FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
SCP VIEUILLE & PLANTAVID
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montauban
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/05/1990
Siret
37764125300010
Nom commercial
"INTERMARCHE"
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Alimentation générale & vente de tous produits pouvant être vendus dans les magasins de type supermarché.
Adresse
AV DE GRAMMONT
47800 , MIRAMONT-DE-GUYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE BOULIAGHET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1383
Date d'ajout
10/03/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/09/2010 : Partant : SAS SAYAN, Administrateur Nouveau : BONJOUR Julien, Administrateur COURRIER FRANCAIS 25.02.2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).