Entreprise : CUMA DU VILLAGE POTIER - SIREN 377 634 621
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2017)
Dénomination
CUMA DU VILLAGE POTIER
SIREN (siège)
377 634 621
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1990
Fermeture de l'établissement - 37763462100017
- Date d'effet de la fermeture : 13/06/2017
Date de fin de la personne morale
02/04/2100
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
29810 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 49270 MONTREVAULT-SUR-EVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOURICE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
DROUET MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
BIDET JEAN-SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
RIVEREAU MICKAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
DROUET MICKAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
PASQUIER RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
RENOU YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
POUIVET BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
BIGEARD YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
LEFORT HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Nom, Prénom(s)
PETITEAU ISABELLE
Nom d'usage
GALLIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Montrevault-sur-Èvre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/04/1990
Siret
37763462100017
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestation de services matériel agricole
Adresse
Mairie
49270 , Le fuilet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11520
Date d'ajout
23/08/2017
Description
Radiation du RCS le 23/08/2017 avec effet au 13/06/2017 Dissolution radiation suite aux opérations de fusion et d'abosption de la CUMA DU VILLAGE POTIER par la CUMA LA REMYGEOISE (RCS ANGERS 326 914 397) avec effet rétroatif au 01/01/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1359
Date d'ajout
01/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/12/2007 : Partant : GALLIER Thierry, PRÉSIDENT Partant : SECHER Henri, TRÉSORIER Nouveau : BIGEARD Yves, PRÉSIDENT Nouveau : GALLIER Isabelle, TRÉSORIER
Numéro d'observation
2698
Date d'ajout
18/03/2002
Description
PROROGATION DE LA DUREE DE 99 ANS A COMPTER DU 20.12.01 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ANCIENNE ADRESSE : LA GARENNE 49270 LE FUILET NOUVELLE ADRESSE : MAIRIE 49270 LE FUILET NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT : MR GALLIER THIERRY NOMINATION DU NOUVEAU TRESORIER : MR SECHER HENRI CONVERSION CAPITAL EN EUROS PORTE A 29810 E (VARIABLE) Date d'effet : 20/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).