Entreprise : COSTA MENUISERIES - SIREN 377 602 644
Identité
Dénomination
COSTA MENUISERIES
SIREN (siège)
377 602 644
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1990
Début d’activité
01/04/1990
Date de fin de la personne morale
17/04/2089
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'entreprise de menuiserie. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
38112 EUR
Adresse du siège
IMP DES LONGS REAGES 22190 PLERIN FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTA PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Plérin
Nom, Prénom(s)
COSTA PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Plérin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37760264400025
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Entreprise de menuiserie
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
IMP DES LONGS REAGES
22190 , PLERIN - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37760264400017
Code APE
454C
Adresse
1 RUE DES CHENES
22190 , PLERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3985
Date d'ajout
23/11/2004
Description
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE. NOUVELLE FORME: SAS - ANCIENNE FORME: SA. NOMINATION DE MR PHILIPPE COSTA EN QUALITE DE PRESIDENT ET DE MR PASCAL COSTA EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL. Date d'effet : 30/09/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
945
Date d'ajout
08/03/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL EU EUROS PORTE DE 250 000 FRS A 38 112 EUROS Date d'effet : 28/09/2001
Numéro d'observation
1382
Date d'ajout
17/04/2000
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE PLERIN 22190, 1, RUE DES CHENES A PLERIN 22190, IMPASSE DES LONGS REAGES Date d'effet : 01/01/2000
Numéro d'observation
2958
Date d'ajout
25/10/1999
Description
NOMINATION DE MR COSTA (PASCAL) EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 03/05/1999
Numéro d'observation
517
Date d'ajout
12/02/1996
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 249 000 FRS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 250 000 FRS TRANSFORMATION DE LA SARL EN SOCIETE ANONYME FIN DES FONCTIONS DE MR COSTA PHILIPPE EN QUALITE DE GERANT NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS : MR COSTA PHILIPPE, MR COSTA DANIEL, MR COSTA PASCAL NOMINATION DE LA SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE REPRESENTEE PAR MR AUBAULT JEAN MARC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOMINATION DE MR PIVERT ALAIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT NOMINATION DE MR COSTA PHILIPPE EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A COMPTER DU :27/11/95
Numéro d'observation
1475
Date d'ajout
30/05/1995
Description
CONCERNE LE FONDS D'ENTREPRISE DE MENUISERIE SIS A PLERIN 22190, 1 RUE DES CHENES : FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR MR DANIEL COSTA A COMPTER DU :01/04/95 ET ACHAT DU FONDS PAR LE LOCATAIRE GERANT ANCIEN PROPRIETAIRE : MR DANIEL COSTA PRIX : 550 000 FRS INSERTION : LE COURRIER INDEPENDANT DU 27.04.1995 OPPOSITIONS : AU FONDS 1 RUE DES CHENES, 22190 PLERIN A COMPTER DU :01/04/95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).