Entreprise : ENTREPRISE BROSSEAU - SIREN 377 546 254
Identité
Dénomination
ENTREPRISE BROSSEAU
SIREN (siège)
377 546 254
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1990
Date de fin de la personne morale
04/04/2089
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA PETITE COLLINE 44350 GUERANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI VILLEJAMES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PECKEU YVELINE , RAYMONDE , PAULE
Nom d'usage
CERVIER Alain
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Pornichet
Nom, Prénom(s)
CERVIER ALAIN , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Pornichet
Dénomination
PHILIPPE DELAERE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
La Baule Escoublac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
37754625400022
Enseigne
Entreprise BROSSEAU
Code APE
453A
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Apport
Activité principale
électricité générale
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
2 RUE 2 rue de la Petite Colline Z de Villejames
44350 , Guérande - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE VILLEJAMES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
37754625400014
Code APE
453A
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Autre
Activité principale
INSTALLATION ELECTRIQUE
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
11 RUE DE L ENTENTE
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
21/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Philippe MARTIN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
12/01/2011
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de St Nazaire en date du 12/01/2011 nommant Mr MOUSSET François Xavier en qualité de juge commissaire en remplacement de Mr MERY Claude
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
25/04/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 25/04/2007 prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. J uge Commissaire : M MERY Claude Juge commissaire s uppléant : Mr Alain LACROIX Liquidateur : SCP PHIL IPPE DELAERE IMMEUBLE CONSTENS BOULEVARD DOCTEUR C HEVREL 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/11/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 30/11/2005 arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise. Commissaire à l'exé cution du plan : SCP PHILIPPE DELAERE 23 RUE D'ANJ OU 44600 ST NAZAIRE
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
06/07/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 06/07/2005 prolongeant la période d'observation jusqu'au 06/12/2005.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/04/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 06/04/2005 ouvrant une procédure de redressemen t judiciaire suivant la Procédure Simplifiée et fi xant le terme de la période d'observation au 06/08 /2005. Cessation des paiements en date du 28/02/20 05. Juge Commissaire : M MERY Claude Juge Commissa ire suppléant : M BARBE Didier Représentant des Cr éanciers : ME DELAERE Philippe 23 rue d'Anjou 4460 0 ST NAZAIRE
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/04/2005
Description
MENTION D'OFFICE - Le 5 AVRIL 2005, une déclaratio n de cessation des paiements a été déposée au Gref fe du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT NAZAIRE, en vu e de l'ouverture d'une procédure de REDRESSEMENT J UDICIAIRE -
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/04/1990
Description
Historique : - ADRESSE ANTERIEURE DU SIEGE SOCIAL & PRINCIPAL : GUERANDE 11 rue de l'Entente (Transf ert au 1/4/94) - Par acte SSP du 1/4/94 CESSION DE LA TOTALITE des parts sociales de la société par Mr BROSSEAU André au profit de Mme CERVIER Yveline - MODIFICATION DU 16/4/1999 : En date du 13/4/199 9 Mme CERVIER Yveline, gérante associée unique, a nommé Mr CERVIER Alain en qualité de co-gérant.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/04/1990
Description
Observations concernant l'établissement situé 2 ru e de la Petite Colline Z I de Villejames 44350 Gué rande : - Fonds ACQUIS par APPORT de Mr BROSSEAU A ndré (Artisan non inscrit au RCS)
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 25/04/2007.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,REDRESSEMENT JUDICIAIRE,PROLONGATION PERIODE D'OBSERVATION,LIQUIDATION JUDICIAIRE,ARRET PLAN REDRESSEMENT,CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).