Entreprise : SCI DU PARC - SIREN 377 538 111
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2018)
Dénomination
SCI DU PARC
SIREN (siège)
377 538 111
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1990
Fermeture de l'établissement - 37753811100016
- Date d'effet de la fermeture : 04/08/2003
Fermeture de l'établissement - 37753811100024
- Date d'effet de la fermeture : 29/12/2017
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
76 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
76 A 78
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Sfez GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Nom, Prénom(s)
Sfez PAMELA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Sfez JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/01/1990
Siret
37753811100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
76 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
76 A 78
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/08/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/1990
Siret
37753811100016
Code APE
702C
Adresse
263 AV DE LA REPUBLIQUE
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003D0372720
Date d'ajout
06/02/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 08-02-2018, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003D0372726
Date d'ajout
06/02/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2017
Numéro d'observation
25886
Date d'ajout
08/08/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
25887
Date d'ajout
08/08/2003
Description
La société a par décision du 04/08/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 04/08/2003
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).