Entreprise : GLOBAL EQUITIES - SIREN 377 509 948
Identité
(Entreprise radiée le 12/09/2023)
Dénomination
GLOBAL EQUITIES
SIREN (siège)
377 509 948
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1990
Fermeture de l'établissement - 37750994800032
- Date d'effet de la fermeture : 12/09/2023
Fermeture de l'établissement - 37750994800016
- Date d'effet de la fermeture : 03/03/1997
Fermeture de l'établissement - 37750994800024
- Date d'effet de la fermeture : 21/02/2005
Date de fin de la personne morale
29/03/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
5500000 EUR
Adresse du siège
23 RUE BALZAC 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBET-HASSIN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Nom, Prénom(s)
BOBET ISABELLE
Nom d'usage
MAIGRE de la MOTTE-BOBET
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
BOYER GILLES , PIERRE , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
Dupuy CLAUDE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Koufopandelis LAMBROS-ION
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Moser CHRISTOPHE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
REAL DEL SARTE RAPHAEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/1990
Siret
37750994800016
Code APE
652E
Adresse
11 B RUE CHRISTOPHE COLOMB
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/03/1990
Siret
37750994800032
Nom commercial
GLOBAL EQUITIES
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La société est une entreprise d'investissement au sens de la loi du 2 juillet 1996. Ayant obtenu les agréments A et B du CECEI, la société a pour objet dans ce cadre, principalement, l'activité de réception, transmission d'ordres pour le compte de tiers sur plusieurs marchés étrangers, et l'activité d'éxécution d'ordres pour le compte de tiers, puisqu'elle est membre notamment de la Bourse de PARIS et de plusieurs autres bourses européennes. La société a également pour objet l'activité de placement, ayant obtenu l'agrément F du CECEI. La société a en outre une activité de recherche qui couvre notamment les travaux d'analyse financière et de conseil en investissement.
Adresse
23 RUE BALZAC
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/1997
Siret
37750994800024
Code APE
671C
Adresse
47 RUE DE CHAILLOT
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1990B05196129
Date d'ajout
12/09/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 12/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
127
Date d'ajout
13/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 janvier 2015 sur tierce opposition : confirme le jugement du 7 août 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la fixation provisoire de la date de cessation des paiements, fixe la date de cessation des paiements au 15 juin 2014.
Numéro d'observation
126
Date d'ajout
07/08/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 07/08/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201402330, date de cessation des paiements le 13/11/2013, et a désigné : juge commissaire M. Guy Elmalek liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Bernard Corre 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).