Entreprise : SCI ROCVER - SIREN 377 483 870
Identité
Dénomination
SCI ROCVER
SIREN (siège)
377 483 870
Date d'immatriculation au RNE
09/04/1990
Début d’activité
01/03/1990
Date de fin de la personne morale
08/04/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition d'un terrain situé à NEMOURS, l'édification sur ce terrain d'un bâtiment industriel et commercial.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
9 RUE GUSTAVE EIFFEL 77140 NEMOURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAI DU ROCHER VERT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLIER DENIS , HERVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Dollot
Nom, Prénom(s)
OLLIER SERGE , GABRIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1990
Siret
37748387000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'un terrain situé à NEMOURS, l'édification sur ce terrain d'un bâtiment industriel et commercial.
Autres Activités
L'acquisition d'un terrain situé à NEMOURS, l'édification sur ce terrain d'un bâtiment industriel et commercial.
Adresse
9 RUE GUSTAVE EIFFEL
77140 , NEMOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAI DU ROCHER VERT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/04/1990
Description
Historique des observations depuis le 09/04/1990 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A374 le 09/04/1990 --- Publicité au Journal : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE --- Parution au Journal le 11/03/1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).