Entreprise : BSE - BRETAGNE SUD ELEVAGE - SIREN 377 280 771
Identité
Dénomination
BSE - BRETAGNE SUD ELEVAGE
Sigle
/
SIREN (siège)
377 280 771
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1972
Début d’activité
07/07/1972
Date de fin de la personne morale
06/07/2071
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Vente, pose, entretien, réparation de matériel de laiterie, d'étables négoce d'aliments du bétail
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Capital social
73600 EUR
Adresse du siège
25 RUE JEAN-MARIE BIRRIEN 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STEPHAN XAVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Ploneour Lanvern
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/07/1972
Siret
37728077100025
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente, pose, entretien, réparation de matériel de laiterie, d'étables négoce d'aliments du bétail
Adresse
25 RUE JEAN-MARIE BIRRIEN
29520 , CHATEAUNEUF-DU-FAOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1981
Siret
37728077100033
Code APE
516N
Adresse
MENEZ MERDY
29100 , LE JUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3454
Date d'ajout
15/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/03/2015 : Partant : CANEVET Yves, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4015
Date d'ajout
03/08/2011
Description
Transformation de la société à compter du 30/06/2011 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2011 : Partant : SA GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire Partant : LECLERC Benoit, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : STEPHAN Xavier, Président devient Gérant(e) Changement de qualité : CANEVET Yves, Directeur général devient Gérant(e)
Numéro d'observation
161
Date d'ajout
12/01/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 07/12/2009 Ancienne : ETABLISSEMENTS ANDRE GOEFFIC Nouvelle : BSE - BRETAGNE SUD ELEVAGE Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/12/2009 : Partant : GOEFFIC Yannick, Président Nouveau : STEPHAN Xavier, Président Nouveau : CANEVET Yves, Directeur général Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 07/12/2009 Ancienne : 28/02 Nouvelle : 31/12 La société est réduite à un associé unique à compter du 07/12/2009
Numéro d'observation
5296
Date d'ajout
02/10/2007
Description
FUSION - L236-1 A COMPTER DU 20/08/2007 : PERSONNE(S) MORALE(S) AYANT PARTICIPE A L'OPERATION : SARL KERFRANC, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL), RUE J.M. BIRRIEN - CHATEAUNEUF DU FAOU 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU (DATE D'EFFET 01/03/2007)
Numéro d'observation
5296
Date d'ajout
02/10/2007
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 73 600 EUROS A 127 742 EUROS - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL RAMENE DE 127 742 EUROS A 54 142 EUROS - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 54 142 EUROS A 73 600 EUROS (PV DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20/08/2007)
Numéro d'observation
4157
Date d'ajout
25/07/2006
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes titulaire (nouveau : GRANT THORNTON; ancien : MR SINOU) Changement de commissaires aux comptes suppléant (nouveau : MR LECLERC; ancien : GRANT THORNTON) Date d'effet : 15/05/2006
Numéro d'observation
4683
Date d'ajout
02/10/2002
Description
Transformation de la société CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, SOIT 73 175.52 EUROS AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 73 175.52 EUROS A 73 600 EUROS PRESIDENT : GOEFFIC YANNICK (ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION) MAINTIEN DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : SINOU MICHEL MAINTIEN DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : FIDULOR Date d'effet : 28/02/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).