Entreprise : VOILERIE MORVAN SA - SIREN 377 080 502
Identité
Dénomination
VOILERIE MORVAN SA
SIREN (siège)
377 080 502
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1970
Date de fin de la personne morale
18/06/2069
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
AV ALAIN LE LAY 29900 CONCARNEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CONCARNEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAGNIC MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
29130 QUIMPERLE
Nom, Prénom(s)
JONCOURT FRANCETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1929
Commune de résidence
29128 TREGUNC
Nom, Prénom(s)
MORVAN PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
29110 CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
MORVAN ANNICK
Nom d'usage
BOURDON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
29110 CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
POLLIE RAPHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
29110 CONCARNEAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/06/1970
Siret
37708050200018
Code APE
5403
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VOILERIE, (FABRICATION ET REPARATION) ACCASTILLAGE DE NAVIRES, VENTE DE BATEAUX A VOILE, GREEMENTS, MATERIEL D'ARMEMENT, ARTICLES DE MARINE ET VETEMENTS MARINS EN GROS ET AU DETAIL.
Adresse
AV ALAIN LE LAY
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CONCARNEAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8892
Date d'ajout
19/08/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ETABLISSEMMENT SECONDAIRE SIS A CONCARNEAU, 6 AVENUE DU DOCTEUR NICOLAS ACTIVITE : VOILERIE, (FABRICATION ET REPARATION), GREEMENTS, MATERIEL, D'ARMEMENT, ARTICLES DE MARINE EN GROS ET DETAIL. DATE DE COMMENCEMENT DE L'EXPLOITATION : 19 JUIN 1970 PROPRIETAIRE EXPLOITANT : APPORT AU PRIX EVALUE A 13 500 FRS. (EVALUA- TION GLOBALE POUR LES FONDS SIS QUAI EST ET 6 AVENUE DU DOCTEUR NICOLAS CONCARNEAU) DE MR MORVAN PATRICK - PRECEDENT EXPLOITANT ET PROPRIETAIRE MORVAN PATRICK RCS 66 A 43 - RADIATION DU 19 JUIN 1970 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 28 MARS 1970 - DECLARATION DE CREANCES AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 150 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 22 867.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).