Entreprise : ETABLISSEMENTS G. CORLER - SIREN 376 980 074
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS G. CORLER
SIREN (siège)
376 980 074
Date d'immatriculation au RNE
30/07/1958
Date de fin de la personne morale
29/07/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
252455.57 EUR
Adresse du siège
RUE LOUIS LE MOALIGOU 29390 SCAER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBOTIN JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
29118 BENODET
Nom, Prénom(s)
CORLER GREGOIRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
29111 SCAER
Nom, Prénom(s)
CORLER GWENAELLE
Nom d'usage
PETIT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
CESSON SEVIGNE
Nom, Prénom(s)
LE BIHAN GEORGETTE
Nom d'usage
CORLER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
SCAER
Nom, Prénom(s)
MEROUR JEAN-CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
QUIMPER
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE - FIDUCIAIRE DE FRANCE -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/06/1996
Siret
37698007400011
Code APE
151E
Adresse
RUE LOUIS LE MOALIGOU
29390 , SCAER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
625
Date d'ajout
03/02/2011
Description
Constation de l'exécution du plan PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/01/2011 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A CLOTURE LE PLAN DE CESSION A COMPTER DU 21/01/2011 - Date d'effet : 21/01/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1064
Date d'ajout
19/02/2008
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/02/2008 MR DIEUMEGARD PATRICK A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR QUERE JEAN YVES - Date d'effet : 08/02/2008
Numéro d'observation
3517
Date d'ajout
01/08/1996
Description
Cessation d'activité 28.06.96 ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS PONTIGOU - 29390 SCAER CESSION DE CE FONDS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU PROFIT DE LA SA CORLER - PONTIGOU AN TRAON - 29390 SCAER RCS B 408 373 108 (96 B 278) SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER EN DATE DU 28.06.96 ET ORDONNANCE DE MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER EN DATE DU 01.08.96
Numéro d'observation
3045
Date d'ajout
02/07/1996
Description
Jugement PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/06/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE ETABLISSEMENTS G.CORLER MAINTENU QUERE JEAN-YVES EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET NOMME MAITRE ROBERT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 28/06/96.
Numéro d'observation
1063
Date d'ajout
28/02/1996
Description
Jugement SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/02/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION DE ETABLISSEMENTS G.CORLER POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 23/02/96
Numéro d'observation
3850
Date d'ajout
31/08/1995
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 31/08/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL A L'ENCONTRE DE ETABLISSEMENTS G.CORLER A NOMME QUERE JEAN-YVES EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE A NOMME ME SORET PAUL HENRI 11, RUE DU PALAIS A QUIMPER COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME MAITRE ROBERT COMME ADMINISTRATEUR ET A FIXE AU 31/08/95 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 31/08/95.
Numéro d'observation
3713
Date d'ajout
23/08/1995
Description
Réduction du capital RAMENE DE 3 210 000 FRS A 1 656 000 FRS (PV ASSEMBLEE DU 22/06/95) - A COMPTER DU 22/06/95
Numéro d'observation
3711
Date d'ajout
23/08/1995
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : MEROUR NEE CORLER ANNICK - CORLER NEE LE ROUX LOUISE (LETTRES EN DATE DU 03/02/95) - NOUVEAUX : CORLER NEE LE BIHAN GEORGETTE - PETIT NEE CORLER GWENAELLE (PV AGO DU 01/03/95) A COMPTER DU 03/02/95
Numéro d'observation
3769
Date d'ajout
27/08/1993
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE : 30/09 - NOUVELLE : 31/12 (PV A.G.M. DU 11/06/93) - DATE DEPOT : 27/08/93 A COMPTER DU 11/06/93
Numéro d'observation
6060
Date d'ajout
18/12/1992
Description
Achat du fonds par le locataire gérant A COMPTER DU 01/09/92 (ACTE NOTARIE DU 07/10/92)
Numéro d'observation
6064
Date d'ajout
18/12/1992
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) SCAER - 48, RUE JEAN JAURES A COMPTER DU 01/09/92 (ACTE NOTARIE DU 07/10/92)
Numéro d'observation
2772
Date d'ajout
06/08/1987
Description
- NOMINATION DE MME LOUISE CORLER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR GREGOIRE CORLER (PERE) P.V.A.G.O. REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 5.12.86 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 856.000 FRS POUR LE PORTER AINSI DE 1.498.000 A 2.354.000 PAR VOIE D'INCORPORATION DE RESERVE. P.V.A.G.E. DU 26.12.86 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 856.000 FRS POUR LE PORTER AINSI DE 2.354.000 A 3.210.000 FRS PAR INCORPORATION DE RESERVE.P.V.A.G.E. DU 19 JANVIER 1987 DATE DEPOT: 04.03.87- PUBLICITE: LE PROGRES DU 24.01.87 A COMPTER DU 19/01/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL (JGT DU TC QUIMPER DU 31.08.95) - LA SOCIETE N'A PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LE RESSORT DU GREFFE (MENTION PORTEE AU R.C.S. LE 01.08.96) CESSION DES FONDS SIS A SCAER - PONTIGOU AN TRAON - CORAY - PLACE DE L'EGLISE ET SCAER - 10, RUE JEAN JAURES A LA S.A. CORLER SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DES 30 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE 1996 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 656 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 252 455.57 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).