Entreprise : SACICAP DU FINISTERE - SIREN 375 880 143
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2022)
Dénomination
SACICAP DU FINISTERE
SIREN (siège)
375 880 143
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1958
Fermeture de l'établissement - 37588014300066
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2022
Fermeture de l'établissement - 37588014300025
- Date d'effet de la fermeture : 23/06/2016
Fermeture de l'établissement - 37588014300033
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2008
Fermeture de l'établissement - 37588014300041
- Date d'effet de la fermeture : 18/02/2004
Fermeture de l'établissement - 37588014300058
- Date d'effet de la fermeture : 10/01/2019
Date de fin de la personne morale
04/03/2018
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital minimum
18500 EUR
Adresse du siège
5 AV LEON BLUM 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE DEZ JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
LA FORET FOUESNANT
Nom, Prénom(s)
LE PAPE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1930
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Nom, Prénom(s)
QUINTIN JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
DINEAULT
Nom, Prénom(s)
ANDRO PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Plomeur
Nom, Prénom(s)
LAMBECQ DOMINIQUE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
JEGOU JEAN-PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
BRIEC
Nom, Prénom(s)
BADEZET ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
LA ROCHE MAURICE
Nom, Prénom(s)
NELIAS CYPRIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
COMBRIT
Nom, Prénom(s)
HENRY HUBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
brest
Nom, Prénom(s)
LE GALL ROGER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
FOUESNANT
Nom, Prénom(s)
LE BERRE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Concarneau
Nom, Prénom(s)
SALAUN JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
LE BORGNE JEAN , CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Plougourvest
Dénomination
OUEST CONSEILS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/12/1919
Siret
37588014300066
Nom commercial
PROCIVIS FINISTERE
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation d'opérations d'accession à la propriété et d'aménagement de l'habitat pour les personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de l'article 244 quater J du code général des impôts.
Adresse
5 AV 5 avenue Léon Blum
29000 , Quimper - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/1987
Siret
37588014300025
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
17 BD AMIRAL DE KERGUELEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1994
Siret
37588014300033
Code APE
6492Z - Autre distribution de crédit
Nature de l'établissement
Activité principale
Autre distribution de crédit
Adresse
3 AV GEORGES CLEMENCEAU
29200 , BREST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 64
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
37588014300041
Code APE
652C
Adresse
24 B RUE DE LA TOUR D AUVERGNE
29800 , LANDERNEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 307
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/2016
Siret
37588014300058
Nom commercial
PROCIVIS FINISTERE
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
75 RUE DU PRESIDENT SADATE
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CS 32026
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10476
Date d'ajout
06/09/2022
Description
Radiation suite à fusion absorption par la société SACICAP DU MORBIHAN (rcs LORIENT 875 680 209). Date d'effet : 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5865
Date d'ajout
03/08/2018
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 29/06/2018 Par AGE en date du 29/06/2018, la durée de la société a été prorogée de 99 ans pour être portée jusqu'au 11/12/2117
Numéro d'observation
1933
Date d'ajout
30/03/2000
Description
OUVERTURE D'UN ETABLLISSEMENT SECONDAIRE DANS LE RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST DU 24/03/2000 Date d'effet : 15/04/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).