Entreprise : SARO - SIREN 372 801 712
Identité
Dénomination
SARO
SIREN (siège)
372 801 712
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1972
Date de fin de la personne morale
21/08/2071
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40246.54 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE LA MINE 57150 CREUTZWALD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOENIG ALBERT
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Petit Ebersviller
Nom, Prénom(s)
KOENIG VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Macheren
Nom, Prénom(s)
HENTZGEN JACKI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Gréning
Nom, Prénom(s)
COLLEONY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rombas
Dénomination
STE SOFICO FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rombas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/08/1972
Siret
37280171200038
Enseigne
SARO
Code APE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création et exploitation d'une entreprise de travail temporaire.
Adresse
20 RUE 20 rue de la Mine
57150 , Creutzwald - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3002
Date d'ajout
30/03/2016
Description
2008/0156 - Ordonnance de nomination du 11/03/2016 du TGI DE METZ - DESIGNONS M. Denis CAVANTOU en qualité de juge-commissaire pour succéder à M. Didier ROCHE Juge Consulaire démissionnaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7397
Date d'ajout
09/04/2008
Description
Liquidation judiciaire Jgt du TGI de Metz du 2 avril 2008 Met fin à la période d'observation. Prononcé la liquidation judiciaire. Maintient la date de cessation des paiements au 7 août 2006. Maintient M. Roche Didier en qualité de juge commissaire. Désigné en qualité de mandataire judiciaire la Scp Noël Nodee Lanzetta en la personne de Me Nadege Lanzetta 29 rue Mangin 57000 Metz Date d'effet : 02/04/2008
Numéro d'observation
6180
Date d'ajout
15/02/2008
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Jugement TGI Metz en date du 6 février 2008. Constaté la cessation des paiements et en fixe la date au 7 août 2006. Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire et la période d'observation pour une durée de six mois. Désigné en qualité de juge commissaire Didier roche et en qualité de mandataire judiciaire la Scp Noël Nodee Lanzetta 29 rue Mangin à Metz en la personne de maître Lanzetta et en qualité d'administrateur la Scp bayle & Chanel Geoffroy 2 bis rue Winston Churchill à Metz en la personne de maître bayle. Date d'effet : 06/02/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 264 000.00 FRF nouveau montant : 40 246.54 Eur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
RADIATION DU RCS EN DATE DU 02/11/1988 *** DECLARATION DE CESSATION D'ACTIVITE A LA DATE DU 31/08/1988 *** NUMERO GESTION RCS METZ : 72 B 171 ***
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).