Entreprise : NOLLET ET FILS - SIREN 370 501 207
Identité
Dénomination
NOLLET ET FILS
SIREN (siège)
370 501 207
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1970
Début d’activité
01/10/1970
Date de fin de la personne morale
22/10/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
LA REPRESENTATION L'ACHAT LA VENTE DE TOUTES FOURNITURES POUR L'ELECTRICITE
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DES GINGKO BILOBA 76290 MONTIVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOLLET GABRIEL , LUCIEN , JACQUES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Dénomination
BASSE SEINE EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
NOLLET FINANCIERE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Jean-du-Cardonnay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1970
Siret
37050120700085
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Représentation achat vente de toutes fournitures pour l'électricité
Adresse
15 RUE DES GINGKO BILOBA
76290 , MONTIVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
19/02/1990
Siret
37050120700077
Enseigne
NOLLET ET FILS
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Grossiste en matériel électrique
Adresse
9 AV LEON HARMEL
92160 , ANTONY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/1996
Siret
37050120700051
Nom commercial
NOLLET ET FILS
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Grossiste matériel électrique
Adresse
17 RUE DE LA REPUBLIQUE
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/1984
Siret
37050120700028
Code APE
516J
Adresse
236 BD DE GRAVILLE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1988
Siret
37050120700036
Code APE
516J
Adresse
55 RUE DU PRECIEUX SANG
76400 , FECAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1996
Siret
37050120700069
Code APE
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique
Adresse
24 RUE GUSTAVE NICOLLE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
20
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/1990
Siret
37050120700044
Code APE
518J
Adresse
34 AV LEON JOUHAUX
92160 , ANTONY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT 1
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F04/000950
Date d'ajout
08/03/2004
Description
Transformation de la société MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SA NOUVELLE : SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE - MR NOLLET LUCIEN QUI ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DEVIENT PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, MR GABRIEL NOLLET QUI ETAIT ADMINISTRATEUR DEVIENT REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE NOLLET FINANCIERE SA QUI EST MEMBRE SECRETAIRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, MME NOLLET EPOUSE BLANCHET FLORENCE QUI ETAIT ADMINISTRATEUR DEVIENT VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET MME AUNAY EPOUSE NOLLET ODILE QUI ETAIT ADMINISTRATEUR DEVIENT DIRECTEUR GENERAL UNIQUE - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : NOLLET ET FILS NOUVELLE : NOLLET ET FILS SA - ACTES DEPOSES LE 18/02/2004 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 21/01/2004 Date d'effet : 29/12/2003
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).