Entreprise : LOCAMA - SIREN 370 500 191
Identité
Dénomination
LOCAMA
SIREN (siège)
370 500 191
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1970
Début d’activité
20/06/2007
Date de fin de la personne morale
22/02/2060
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
LES TRAVAUX A FORFAIT DE TUYAUTERIE L'ACHAT LA VENTE L'ENTRETIEN DE MA- TERIEL FIXE OU MOBILE A USAGE INDUSTRIEL LA LOCATION DE MATERIEL ET DE PERSONNEL TRAVAUX A FORFAIT DE CHAUDRONNERIE ET CHARPENTE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
41600 EUR
Adresse du siège
9 PL Felix Faure 76170 Lillebonne FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGENTIL BRIGITTE
Nom d'usage
DAIRIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
La Frénaye
Nom, Prénom(s)
LEGENTIL MICHEL , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Lillebonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/2007
Siret
37050019100041
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion vente location de locaux industriels et commerciaux et toutes opérations commerciales industrielles financières immobilières
Autres Activités
Acquisition gestion vente location de locaux industriels et commerciaux et toutes opérations commerciales industrielles financières immobilières
Adresse
9 PL Felix Faure
76170 , Lillebonne - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
37050019100025
Code APE
702C
Adresse
LE MESNIL
76170 , LILLEBONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
20/06/2007
Siret
37050019100033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion vente location de locaux industriels et commerciaux et toutes opérations commerciales industrielles financières immobilières
Autres Activités
Acquisition gestion vente location de locaux industriels et commerciaux et toutes opérations commerciales industrielles financières immobilières
Adresse
RUE Rue Claude Bernard
76330 , Port-Jérôme-Sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Notre Dame-de-Gravenchon
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
686
Date d'ajout
14/02/2013
Description
Reprise d'activité à compter du 20/06/2007 - Activité : Acquisition gestion vente location de locaux industriels et commerciaux et toutes opérations commerciales industrielles financières immobilières - La société n'a jamais cessé son activité, elle a juste abandonné une partie de celle-ci suite à la cession de son fonds situé Zone d'Activités Le Mesnil 76170 LILLEBONNE le 20/06 2007 à la SOCIETE LOCAMA-TF (2002 B 146)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2578
Date d'ajout
20/06/2007
Description
LA SOCIETE DEMEURE IMMATRICULEE AU RCS SANS ACTIVITE SUITE A LA VENTE DU FONDS SIS A LILLEBONNE ZONE D'ACTIVITE LE MESNIL A LA SOCIETE LOCAMA-TF (2002 B 146) - ACTIVITE PRECEDEMMENT EXPLOITEE : LES TRAVAUX A FORFAIT DE TUYAUTERIE L'ACHAT LA VENTE L'ENTRETIEN DE MATERIEL FIXE OU MOBILE A USAGE INDUSTRIEL LA LOCATION DE MATERIEL ET DE PERSONNEL TRAVAUX A FORFAIT DE CHAUDRONNERIE ET CHARPENTE
Numéro d'observation
1277
Date d'ajout
23/03/2004
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU HAMEAU DU MESNIL 76170 LILLEBONNE A RUE CLAUDE BERNARD 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON - MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SA NOUVELLE : SAS - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 39 636.74 EUROS NOUVEAU : 41 600 EUROS - MODIFICATION DE LA QUALITE DE MR LEGENTIL MICHEL ANCIENNE : PDG NOUVELLE : PRESIDENT - FIN DE MANDAT DE MR LEGENTIL FABRICE ET MME LEGENTIL PAULETTE - MODIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ANCIEN : MR BOUTE NOUVEAU : MR HAUGUEL - ACTES DEPOSES LE 11/03/2004 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 11/02/2004 Date d'effet : 18/12/2003
Numéro d'observation
2487
Date d'ajout
30/05/2002
Description
FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A LA SAS LOCAMA TF RCS B 441 677 093 Date d'effet : 01/05/2002
Numéro d'observation
3715
Date d'ajout
16/11/1988
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR : M. PATRICE LEGENTIL NOUVEL ADMINISTRATEUR M. LUCIEN BERNARD DEMEURANT TANCARVILLE ACTES DEPOSES AU GREFFE N[ A1408 DU 14/11/1988 - JOURNAL : LES AF- FICHES DE NORMANDIE DU 19/10/1988 A COMPTER DU 22/06/88
Numéro d'observation
259
Date d'ajout
13/12/1976
Description
MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEMENT TRANSFERE A LILLEBONNE HAMEAU DU MESNIL - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 09/12/ 1976 JOURNAL : LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 01/12/76 A COMPTER DU 07/12/76
Numéro d'observation
419
Date d'ajout
24/07/1972
Description
L'OBJET ET L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ONT ETE ETENDUS AUX TRAVAUX A FORFAIT DE CHAUDRONNERIE ET CARPENTE - LA FORME DE LA SOCIETE SARL EST TRANSFORMEE EN SA AVEC EFFET A COMPTER DU MEME JOUR SANS CREA- TION D'UN ETRE MORAL NOUVEAU - LES NOUVEAUX STATUTS ADOPTES N'AP- PORTENT AUCUNE MODIFICATION A LA DUREE DE LA SOCIETE A SA DENOMI- NATION A SON SIEGE NI A SON CAPITAL SOCIAL -ACTES DEPOSES AU GREFFE DU 10/07/1972 - JOURNAL : LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 5/ 07/1972 A COMPTER DU 07/07/72
Numéro d'observation
499
Date d'ajout
24/08/1971
Description
MODIFICATION LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT EST SITUE A LILLEBONNE RUE KINKERVILLE AU MEME LIEU QUE LE SIEGE SOCIAL - L'ACTIVITE EFFECTI- VEMENT EXERCEE PAR LA SOCIETE EST SEMBLABLE A SON OBJET ACTUEL A COMPTER DU 19/08/71
Numéro d'observation
415
Date d'ajout
06/08/1971
Description
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL COMPRENANT EXCLUSIVEMENT : LES TRAVAUX A FORFAIT DE TUYAUTERIE L'ACHAT LA VENTE L'ENTRETIEN DE MATERIEL FIXE OU MOBILE A USAGE INDUSTRIEL LA LOCATION DE MATERIEL ET DE PERSONNEL - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 20000 F PORTE A 260000 F - MODIFICATION DES STATUTS RELATIFS A L'OBJET SOCIAL ET AU CAPITAL - ACTES DEPOSES AU GREFFE 06/08/71 - JOURNAL UNION SYNDICALE AGRICOLE DU 05/08/71 A COMPTER DU 05/08/71
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 260 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 39 636.74 EUR ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).