Entreprise : TRANS ARTOIS FRIGO - SIREN 370 201 048
Identité
(Entreprise radiée le 18/07/2022)
Dénomination
TRANS ARTOIS FRIGO
Sigle
TAF
SIREN (siège)
370 201 048
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1970
Fermeture de l'établissement - 37020104800045
- Date d'effet de la fermeture : 27/06/2008
Fermeture de l'établissement - 37020104800078
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/1993
Fermeture de l'établissement - 37020104800102
- Date d'effet de la fermeture : 13/12/1993
Fermeture de l'établissement - 37020104800110
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1999
Fermeture de l'établissement - 37020104800128
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/1997
Fermeture de l'établissement - 37020104800136
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/1999
Fermeture de l'établissement - 37020104800144
- Date d'effet de la fermeture : 27/06/2008
Date de fin de la personne morale
03/12/2020
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
CHE DEPARTEMENTAL 937 62160 AIX-NOULETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAL DE L'EPINETTE
BP 9
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE RENE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
BETHUNE
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE ISABELLE
Nom d'usage
DELANNOY
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
BULLY LES MINES
Nom, Prénom(s)
LONGUEVAL ANDRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
CALAIS
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE JACQUES
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
BULLY LES MINES
Nom, Prénom(s)
ANSEL DENISE
Nom d'usage
LEFEBVRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
BETHUNE
Dénomination
CONSTANTIN NORD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LILLE
Dénomination
MC2 PARTENAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BETHUNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
37020104800110
Code APE
602M
Adresse
607 CHE DE LA ROQUE FAUCONNIERE
13750 , PLAN D'ORGON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
37020104800144
Enseigne
T.A.F
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports & affrètements, négoce Gas oïl, fuel, pneus, activité garage affrètements - entreposage
Adresse
6 ZA ROCADE NORD
13550 , NOVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1987
Siret
37020104800078
Code APE
602M
Adresse
MARCHE GARE ST CESAIRE
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1ER ETAGE SERV ELEVAGE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
37020104800128
Code APE
602M
Adresse
AV JEAN JAURES
47000 , AGEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MIN D'AGEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1997
Siret
37020104800136
Code APE
602M
Adresse
54 AV DU 106 EME RI
51000 , CHALONS-EN-CHAMPAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/12/1970
Siret
37020104800045
Enseigne
TRANSNOEUXOIS TAF-TAF SUD-TAF OPALE-TAF SERVICES
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS NEGOCE DE FUEL GAZ OIL HUILES CARBURANTS PNEUS ENTRETIEN NETTOYAGE LAVAGE REPARATION DE VEHICULES DE TRANSPORTS GARAGISTE REFACTURATION DE FERRIES COMMISSAIRE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET SERVICE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE D'AUTRUI TRANSPORTS ROUTIERS LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Adresse
CHE ZAL DE L'EPINETTE CD 937
62290 , NOEUX LES MINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAL DE L'EPINETTE
BP 9
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
37020104800102
Enseigne
TAFSUD ESP
Code APE
602M
Adresse
AUTOPORT
66160 , LE BOULOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 89
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8594
Date d'ajout
30/09/2022
Description
Par jugement en date du 14/03/2008, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement a prononcé à l’égard de la SA TRANSARTOIS FRIGO, transports, ayant siège ZAL de l’épinette – CD 937 – 62160 AIX NOULETTE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A fixé provisoirement au 13/03/2008 la date de cessation des paiements. A nommé Maître THEETTEN 55, boulevard Victor Hugo - -62400 BETHUNE en qualité de mandataire judiciaire et Maître Eric ROUVROY Résidence Mozart -Rue Faidherbe – 62400 BETHUNE en qualité d’administrateur judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8596
Date d'ajout
30/09/2022
Description
Par jugement en date du 13 Juillet 2022, le Tribunal de Commerce d’ARRAS a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la liquidation judiciaire de la SA TRANSARTOIS FRIGO, transports, ayant siège ZAL de l’épinette – CD 937 – 62160 AIX NOULETTE
Numéro d'observation
8595
Date d'ajout
30/09/2022
Description
Par jugement en date du 27/06/2008, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement a prononcé à l’égard de la SA TRANSARTOIS FRIGO, transports, ayant siège ZAL de l’épinette – CD 937 – 62160 AIX NOULETTE la mise en liquidation judiciaire. A nommé Maître THEETTEN 55, boulevard Victor Hugo - -62400 BETHUNE en qualité de mandataire liquidateur.
Numéro d'observation
6455
Date d'ajout
18/07/2022
Description
Radiation d'office à compter du 13/07/2022 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
12414
Date d'ajout
15/07/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 13/07/2022, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE TRANSARTOIS FRIGO SA (PROCEDURE OUVERTE LE 14/03/2008 )Date d'effet : 13/07/2022
Numéro d'observation
12415
Date d'ajout
15/07/2022
Description
CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LALIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4767
Date d'ajout
04/07/2008
Description
En date du 27/06/2008, jugement prononçant la liquidation judiciaire de TRANSARTOIS FRIGO SA a confirmé MME Claire BERTIN comme Juge Commissaire, a nommé Maître THEETTEN comme Mandataire Liquidateur, et a maintenu au 13/03/2008 la date de cessation des paiements, sans poursuite d'activité. Date d'effet : 27/06/2008
Numéro d'observation
3394
Date d'ajout
21/05/2008
Description
En date du 16/05/2008, jugement autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 12/09/2008. Date d'effet : 16/05/2008
Numéro d'observation
2099
Date d'ajout
26/03/2008
Description
Ordonnance de Mme BERTIN, Juge Commissaire, en date du 21 mars 2008, autorisant Me ROUVROY, administrateur judiciaire de la SA TRANSARTOIS, à solliciter : - un crédit à court terme sous forme d'escompte de papier commercial accepté à hauteur de 2 000 000,00 euros - une ligne de cautions modèle DELUBAC à hauteur de 200 000,00 euros auprès de la banque DELUBAC & Cie. Disons que l'avance de trésorerie relative à l'escompte sera égale à 90 % du montant de la créance escomptée ou cédée. Disons que le solde de 10 % devra, lorsqu'il sera encaissé à la date d'échéance, être affecté à un compte spécial de retenue de garantie égale au maximum de 10 % de l'encours de crédit utilisé. Disons que le solde devra, à encaissement, être restitué par l'établissement financier ou cessionnaire dès lors que ledit compte de retenue de garantie aura atteint 10 % de l'encours utilisé. Disons que tous les concours, que l'établissement financier consentira à accorder, bénéficieront du privilège prévu par les articles L 631-14 et L 622-17 du Code de Commerce. Date d'effet : 21/03/2008
Numéro d'observation
1991
Date d'ajout
21/03/2008
Description
EN date du 14/03/2008, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, statuant commercialement a prononcé le redressement judiciaire avec administrateur, a désigné MME Claire BERTIN, comme Juge Commissaire ou à défaut le Juge plus récemment nommé à la Chambre Commerciale. A nommé Maître THEETTEN, 55 Bld Victor Hugo 62400 BETHUNE comme Mandataire Judiciaire et MAITRE ROUVROY ERIC RESIDENCE MOZART RUE FAIDHERBE 62400 BETHUNE comme Administrateur avec la mission d'assistance, et a fixé la date de cessation des paiements au 13/03/2008. Date d'effet : 14/03/2008
Numéro d'observation
1245
Date d'ajout
08/03/1994
Description
FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE EUROPAL FRIGO (RCS BETHUNE B 325 068 338) PAR LA SOCIETE TRANSARTOIS FRIGO TAF SANS AUGMENTATION DU CAPITAL A COMPTER DU 01/01/93
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).