Entreprise : CABINET GUILLOTTE - SIREN 368 500 088
Identité
Dénomination
CABINET GUILLOTTE
SIREN (siège)
368 500 088
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1968
Début d’activité
18/01/1968
Date de fin de la personne morale
17/01/2067
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation commerciale de tous cabinets de négociations immobilières de gérance d'immeubles et de biens divers de gestion de Co-Proprietes immobilières à l'exclusion expresse de toutes activités relevant Directement de la promotion immobilière sous tous ses aspects l'expertise immobilière la prise de participation dans toutes sociétés pouvant se rattacher à l'objet antérieur de la société ainsi Qu'a toutes opérations commerciales mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
55000 EUR
Adresse du siège
51 PL DE L'HOTEL DE VILLE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLOTTE NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
PERROT RICHARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
EXA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/1968
Siret
36850008800027
Nom commercial
CABINET GUILLOTTE
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation commerciale de tous cabinets de négociations immobilières de gérance d'immeubles et de biens divers de gestion de Co-Proprietes immobilières à l'exclusion expresse de toutes activités relevant Directement de la promotion immobilière sous tous ses aspects l'expertise immobilière la prise de participation dans toutes sociétés pouvant se rattacher à l'objet antérieur de la société ainsi Qu'a toutes opérations commerciales mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet
Adresse
51 PL DE L'HOTEL DE VILLE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4221
Date d'ajout
30/09/2011
Description
Transformation de la société à compter du 30/06/2011 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) actes déposés le 30/09/2011 - les affiches de normandie du 21/09/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4501
Date d'ajout
02/11/2004
Description
ANCIEN NOM COMMERCIAL : MAISON AH TOUTAIN NOUVEAU NOM COMMERCIAL : CABINET GUILLOTTE Date d'effet : 30/06/2004
Numéro d'observation
4116
Date d'ajout
09/12/1999
Description
SUITE A LA FUSION ABSORPTION DE LA MAISON AH TOUTAIN (57 B 160 RADIEE LE 09/12/99) LE FONDS SIS AU HAVRE 6 BIS RUE MADAME LAFAYETTE EST REGROUPE AVEC LE FONDS SIS AU HAVRE 51 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE ET NE FORME QU'UN SEUL FONDS - ACTES DEPOSES LE 03/12/99 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 24/11/99 Date d'effet : 01/01/1999
Numéro d'observation
3823
Date d'ajout
15/11/1999
Description
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL : MR GUILLOTTE NICOLAS - ADJONCTION D'UN NOM COMMERCIAL : MAISON AH TOUTAIN - ACTES DEPOSES LE 05/11/99 L'UNION AGRICOLE DU 14/10/99 Date d'effet : 01/07/1999
Numéro d'observation
524
Date d'ajout
08/02/1991
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 33 RUE PIERRE BROSSOLETTE AU 51 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 76600 LE HAVRE - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 08/02/91 LE HAVRE PRESSE DU 31/01/91 A COMPTER DU 01/01/91
Numéro d'observation
1192
Date d'ajout
24/04/1987
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL- ANCIEN CAPITAL:20.000 F - NOUVEAU CAPITAL:350.000 F MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE: SA AU LIEU DE SARL OBJET DE LA SOCIETE ETENDU A :L'EXPERTISE IMMOBILIERE DUREE DE LA SOCIETE PORTEE DE 20 ANS A 99 ANS A COMPTER DE SON IMMATRICULATION AU RCS NOMINATIONS MR GUILLOTTE ALAIN PCA ET ADMINISTEUR-MME GUILLOTTE NEE BELAIB MICHELE ADMINISTATEUR-MR GUILLOTTE LUCIEN ADMINISTRA- TEUR - MR DUMESNIL DANIEL COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE - MR SAINT-MARTIN JACQUES COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 04/03/87
Numéro d'observation
205
Date d'ajout
13/06/1972
Description
LA SOCIETE LOCATAIRE GERANTE DEVIENT PROPRIETAIRE DU FONDS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 190.000 F - UNION SYNDICALE AGRICOLE DU 23.03.1972 - A COMPTER DU 01/03/72
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).