Entreprise : AUXITEC BATIMENT - SIREN 366 500 262
Identité
(Entreprise radiée le 04/02/2019)
Dénomination
AUXITEC BATIMENT
SIREN (siège)
366 500 262
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1966
Fermeture de l'établissement - 36650026200196
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 36650026200030
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2009
Fermeture de l'établissement - 36650026200048
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 36650026200055
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/1997
Fermeture de l'établissement - 36650026200063
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/1992
Fermeture de l'établissement - 36650026200071
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1992
Fermeture de l'établissement - 36650026200089
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/1993
Fermeture de l'établissement - 36650026200097
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1997
Fermeture de l'établissement - 36650026200105
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1997
Fermeture de l'établissement - 36650026200113
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2002
Fermeture de l'établissement - 36650026200121
- Date d'effet de la fermeture : 20/04/2001
Fermeture de l'établissement - 36650026200139
- Date d'effet de la fermeture : 27/12/2013
Fermeture de l'établissement - 36650026200147
- Date d'effet de la fermeture : 29/06/2012
Fermeture de l'établissement - 36650026200154
- Date d'effet de la fermeture : 01/05/2008
Fermeture de l'établissement - 36650026200162
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2011
Fermeture de l'établissement - 36650026200170
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2014
Fermeture de l'établissement - 36650026200188
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 36650026200204
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 36650026200212
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2014
Fermeture de l'établissement - 36650026200220
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2015
Date de fin de la personne morale
27/03/2064
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
171 BD AMIRAL MOUCHEZ 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANDJINOU JEAN-ELIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Dénomination
Artelia Holding
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
36650026200170
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
36 AV JOSE NOBRE
13500 , MARTIGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOPOLIS SUD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
36650026200220
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
400 AV DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 , GEMENOS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 6
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
36650026200071
Code APE
742C
Adresse
17 RUE DES METIERS
14123 , CORMELLES-LE-ROYAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUS ET CIALES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2009
Siret
36650026200188
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
bureau d'études techniques ingénieurs conseil
Adresse
RUE DES ILES KERGUELEN
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC EDONIA - BAT E
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
36650026200089
Code APE
742C
Adresse
17 PL MAGELLAN
44800 , SAINT-HERBLAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PONANT 2
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/10/2005
Siret
36650026200154
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
10 RUE DE LA JOHARDIERE
44800 , SAINT-HERBLAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
36650026200162
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
RUE GUGLIELMO MARCONI
44800 , SAINT-HERBLAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DU MOULIN NEUF
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
36650026200055
Code APE
742C
Adresse
PL JEAN MOULIN
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERICENTRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
36650026200113
Code APE
742C
Adresse
50440 , LA HAGUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
36650026200063
Code APE
742C
Adresse
151 RTE DE VOURLES
69230 , SAINT-GENIS-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
36650026200105
Code APE
742C
Adresse
155 RUE DE CHARONNE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1966
Siret
36650026200196
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en France qu'en tous autres pays l'étude le contrôle la direction et la surveillance de tous projets ou travaux de génie civil
Adresse
171 BD 171 Boulevard DE L'AMIRAL MOUCHEZ
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1983
Siret
36650026200030
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
RTE DU HOC
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 541
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
36650026200048
Enseigne
SOCIETE AUXILIAIRE D'INGENIERIE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en France qu'en tous autres pays, l'étude, le contrôle, la direction et la surveillance de tous projets ou travaux de génie civile
Adresse
RUE PIERRE ET MARIE CURIE
76650 , PETIT-COURONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
36650026200121
Adresse
7 AV GENERAL DE GAULLE
83400 , HYERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 528
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2001
Siret
36650026200139
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1177 AV DE TOULON
83400 , HYERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/2013
Siret
36650026200212
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
RUE HENRI BECQUEREL
83160 , LA VALETTE-DU-VAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TERTIAIRE VALGORA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
36650026200204
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, contrôle, direction et surveillance de tous projets de génie civil.
Adresse
201 RUE CARNOT
94120 , FONTENAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAL DE FONTENAY- LE PERIGARES B
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2003
Siret
36650026200147
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
64 RUE DEFRANCE
94300 , VINCENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
36650026200097
Code APE
742C
Adresse
4 ESP DE LA GARE
95110 , SANNOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
76194
Date d'ajout
04/02/2019
Description
Radiation. Fusion absorption par BIM SYSTEM - 751 747 650 RCS LE HAVRE Le 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11657
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Radiation. Fusion absorption par ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE 171 BD AMIRAL MOUCHEZ 76600 LE HAVRE RCS 310 635 032 Le 31/12/2018
Numéro d'observation
908
Date d'ajout
21/01/2019
Description
Radiation du RCS le 21/01/2019 avec effet au 31/12/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce du Havre par suite de fusion à compter du 31/12/2018
Numéro d'observation
F19/000510
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Radiation en date du 18/01/2019 par suite de fusion absorption par : - ARTELIA Bâtiment & Industrie 171 Boulevard Amiral Mouchez 76600 LE HAVRE, 310 635 032 RCS GTC Le Havre, société bénéficiaire avec date d'effet au 31/12/2018
Numéro d'observation
F18/004565
Date d'ajout
05/09/2018
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions simplifiée - BIM SYSTEM 171 Boulevard Amiral Mouchez 76600 LE HAVRE, 751 747 650 RCS GTC Le Havre, société apporteuse avec date d'effet au 25/07/2018, avec effet comptable et fiscal rétroactif au 01/01/2018
Numéro d'observation
F15/000432
Date d'ajout
26/01/2015
Description
Ouverture d'un établissement hors ressort : RCS de MARSEILLE (1303) inscrit sous le n° 2015 B 215 à compter du 01/01/2015
Numéro d'observation
F15/000033
Date d'ajout
05/01/2015
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort TC d'Aix en Provence inscrit sous le n° 2008 B 2001 à compter du 31/12/2014
Numéro d'observation
F15/000034
Date d'ajout
05/01/2015
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort : RCS de TOULON (8305) inscrit sous le n° 2001 B 164 à compter du 23/12/2014
Numéro d'observation
F12/000413
Date d'ajout
23/01/2012
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort : RCS de NANTES (2005 B 2458)
Numéro d'observation
F09/004213
Date d'ajout
09/10/2009
Description
Transfert du siège social à compter du 01/09/2009 : Ancienne adresse : route du Hoc 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 171 boulevard de l'Amiral Mouchez 76600 Le Havre Transfert de l'établissement principal à compter du 01/09/2009 : Ancienne adresse : route du Hoc 76600 Le Havre Nouvelle adresse : 171 boulevard de l'Amiral Mouchez 76600 Le Havre actes déposés le 09/10/2009 - les affiches de normandie du 07/10/2009
Numéro d'observation
F09/003315
Date d'ajout
06/08/2009
Description
Fusion de la SA B.E.S. CASTEL BUREAU D'ETUDES DE STRUCTURES dont le siège social est à RENNES Rue des Iles Kerguelen Parc Edonia Bâtiment E 35760 SAINT GREGOIRE - (RCS RENNES 344 456 181) sans augmentation du capital de la SOCIETE AUXITEC BATIMENT - Actes déposés le 06/08/2009 Le Courrier Cauchois du 15/05/2009
Numéro d'observation
F09/002661
Date d'ajout
22/06/2009
Description
Ouverture d'un établissement hors ressort : RCS de RENNES (3501) sous le n° 2009 B 927 à compter du 01/06/2009
Numéro d'observation
F07/004585
Date d'ajout
06/11/2007
Description
Transformation de la société à compter du 25/09/2007 Ancienne forme : SOCIÉTÉ ANONYME (SA) - Nouvelle forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/09/2007 : Partant : MR TAILLIS CLAUDE, ADMINISTRATEUR Partant : MR NOEL CHRISTIAN, ADMINISTRATEUR Partant : MR GUILLET MICHEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ Partant : MR MOIOLI-PIASENTIN JEAN-PIERRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ ET ADMINISTRATEUR Partant : MR MICHEL PIERRE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GÉNÉRAL Changement de qualité : MR DANDJINOU JEAN-ELIE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ devient PRÉSIDENT DE LA SOCIETE - ACTES DEPOSES LE 06/11/2007 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 24/10/2007
Numéro d'observation
F06/003921
Date d'ajout
26/09/2006
Description
ABSORPTION DE LA SOCIETE GANTOIS ET ITE RCS NANTES 351 478 763 FILIALE A 100 % DE LA SOCIETE AUXITEC BATIMENT AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER JANVIER 2006 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 20/09/06 - ACTES DEPOSES LE 26/09/06 Date d'effet : 16/06/2006
Numéro d'observation
F03/003405
Date d'ajout
24/09/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR : MR JEAN-PIERRE MOIOLI-PIASENTIN FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE ERTS BUREAU D'ETUDES RCS B 348 391 319 PAR LA SOCIETE AUXITEC BATIMENT ACTES DEPOSES LE 18/09/2003 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 23/07/2003 Date d'effet : 12/06/2003
Numéro d'observation
F02/003424
Date d'ajout
02/08/2002
Description
SUPPRESSION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE CHERBOURG (95 B 127) Date d'effet : 01/07/2002
Numéro d'observation
F98/004245
Date d'ajout
05/11/1998
Description
RADIATION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE PARIS SOUS LE N[ 97 B 9898 - A COMPTER DU 26/10/1998
Numéro d'observation
F97/003917
Date d'ajout
08/10/1997
Description
RADIATION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE PONTOISE (95 B 59) A COMPTER DU 16/09/97
Numéro d'observation
F94/003662
Date d'ajout
27/10/1994
Description
FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT ETB - RCS B 357 502 962 RADIEE AU RCS LE 26.10.94 - APPORT EVALUE A 1 368 948 F ACTES DEPOSES LE 09.06.94 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 15.06.94 - A COMPTER DU 30.06.94
Numéro d'observation
F94/003662
Date d'ajout
27/10/1994
Description
ANCIENNE DENOMINATION : AUXILIAIRE D'INGENIERIE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE (AUXIBA) - NOUVELLE DENOMINATION : AUXITEC BATIMENT - ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MARTIN COURMES - NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : AACE ILE DE FRANCE - ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : PAUL GRABLI - NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : AACE - ACTES DEPOSES LE 05.10.94 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 28.09.94 - A COMPTER DU 30.06.94
Numéro d'observation
F93/003146
Date d'ajout
28/09/1993
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SIS A ST HERBLAIN A COMPTER DU 31/03/1993
Numéro d'observation
F92/003928
Date d'ajout
10/11/1992
Description
SUPPRESSION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE CHERBOURG (90 B 49) A COMPTER DU 14/10/92
Numéro d'observation
F89/004252
Date d'ajout
13/12/1989
Description
SUPPRESSION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE SISE A BOIS GUILLAUME 548 CHE- MIN DE LA BRETEQUE - A COMPTER DU 31/12/82
Numéro d'observation
F89/003590
Date d'ajout
25/10/1989
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : CABINET HAVRAIS D'INGENIERIE NOUVELLE : SOCIETE AUXILIAIRE D'INGENIERIE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE SIGLE : AUXIBA - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 24/10/89 LES AFFICHES DE NOR- MANDIE DU 04/10/89 - A COMPTER DU 25/09/89
Numéro d'observation
F83/000134
Date d'ajout
12/10/1983
Description
MODIFICATION DENOMINATION ANCIENNE:CABINET HAPEL INGIENERIE NOU- VELLE : CABINET HAVRAIS D'INGENIERIE - SIEGE SOCIAL TRANSFERE DU 26 PLACE DU CHILLOU AU HAVRE MEME VILLE ROUTE DU HOC - A COMPTER DU 13/06/83
Numéro d'observation
F69/000470
Date d'ajout
25/08/1969
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS-AGE 30.06.1969-JOURNAL AFFICHES DE NORMANDIE 25.07.1969 A COMPTER DU 30/06/69
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).