Entreprise : SIMON LOUIS FRERES - SIREN 365 801 216
Identité
Dénomination
SIMON LOUIS FRERES
SIREN (siège)
365 801 216
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1965
Début d’activité
31/07/1965
Date de fin de la personne morale
24/09/2015
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
AMENAGEMENT DE PARCS, JARDINS, ESPACES VERTS, TERRAINS DE JEUX, STADES, COMPLEXES SPORTIFS, ENTREPRISE DE PAYSAGES, TOUS TRAVAUX PLANTATIONS, ENGAZONNEMENT ET DE TERRASSEMENT ET TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES SUS-VISEES.
Code APE
5510
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
18 RUE DE COLOMBEY 57000 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMON BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
METZ PLANTIERES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/07/1965
Siret
36580121600018
Code APE
5510
Origine du fonds
Autre
Activité principale
AMENAGEMENT DE PARCS, JARDINS, ESPACES VERTS, TERRAINS DE JEUX, STADES, COMPLEXES SPORTIFS, ENTREPRISE DE PAYSAGES, TOUS TRAVAUX PLANTATIONS, ENGAZONNEMENT ET DE TERRASSEMENT ET TOUS TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES SE RAPPORTANT AUX ACTIVITES SUS-VISEES.
Adresse
18 RUE DE COLOMBEY
57000 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION DU 07.12.79. AUX TERMES D'UNE DECISION PRISE EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30.10.79, LES ASSOCIES ONT DECIDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24.07.66, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA DISSOLUTION DE LA STE. MODIFICATION D'OFFICE DU 01.04.81 : PAR JUGEMENT DU 25.03.81, LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE PRONONCE. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 01.01.81. ME ROGER NOEL A ETE DESIGNE COMME SYNDIC. MR KNECHT A ETE DESIGNE POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE JUGE-COMMISSAIRE. MODIFICATION D'OFFICE DU 07.02.83. PAR JUGEMENT DU 26.01.83, LA SARL A ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EXPLOITATION JUSQU'AU 31.05.83 SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DU SYNDIC. FIN PAR JUGEMENT DU 05.10.83, LA SARL A ETE AUTORISEE A CONTINUER SON EX- PLOITATION JUSQU'AU 31.03.84 SOUS LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DU SYNDIC. MODIFICATION D'OFFICE DU 10.06.87. PAR JUGEMENT DU 27.05.87, LE TRIBUNAL A CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL, PRONONCE LE 25.03.81, ME NOEL MAINTENU COMME SYNDIC ET LOUIS KIMMEL COMME JUGE-COMMISSAIRE. RADIATION D'OFFICE DU 03.01.92. No CHRONO : PAR JUGEMENT DU 11.12.91. CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LA LIQUI- DATION DES BIENS. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).