Entreprise : SNC DENIS GIROD - SIREN 363 500 331
Identité
Dénomination
SNC DENIS GIROD
SIREN (siège)
363 500 331
Date d'immatriculation au RNE
24/05/1963
Date de fin de la personne morale
23/05/2061
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
21342.86 EUR
Adresse du siège
2 RUE JULES LECESNE 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSIRATI LILIANE
Nom d'usage
GIROD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
LE HAVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
36350033100014
Code APE
524T
Origine du fonds
Autre
Activité principale
OPTIQUE ET LUNETTERIE AINSI QUE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES DESTI- NEES A L'OPTIQUE ET LA LUNETTERIE
Adresse
2 RUE 2 RUE JULES LECESNE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/02/1964
Siret
36350033100022
Enseigne
GIROD OPTIQUE
Code APE
524T
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CREATION D'ETABLISSEMENT - FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SA THIERS OPTIQUE POUR UN AN A COMPTER DU 01/04/73 RENOUVELABLE ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE
Adresse
73 BD DE STRASBOURG
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1908
Date d'ajout
10/06/1991
Description
ANCIENNE DENOMINATION : CLAROPTIC DENIS ET MARIE-ANGE GIROD NOUVELLE : SNC DENIS GIROD ANCIEN CO-GERANT : GIROD EPSE GOUMENT MARIE-ANGE A COMPTER DU 08/07/88 DEPOT DES ACTES DU 10/06/91 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 22/05/91
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1678
Date d'ajout
06/10/1975
Description
VENTE DU FONDS D'OPTIQUE PHOTO EXPLOITE A NOTRE DAME DE GRAVENCHON CENTRE COMMERCIAL DE LA HETRAIE A MR VILCOCQ A COMPTER DU 01/07/75
Numéro d'observation
212
Date d'ajout
25/01/1974
Description
LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE SIS AU HAVRE 2 RUE JULES LECESNE ET 73 BOULEVARD DE STRASBOURG CONSENTIE A LA SA CLAROPTIC A PRIS FIN LE 31/03/73 - LA SOCIETE A DONNE EN LOCATION-GERANCE SES FONDS SIS : - 2 RUE JULES LECESNE AU HAVRE - 73 BOULEVARD DE STRASBOURG AU HAVRE ET CENTRE COMMERCIAL DE LA HETRAIE A NOTRE DAME DE GRAVENCHON A LA SA THIERS OPTIQUE POUR UN AN RENOUVELABLE EN- SUITE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE A COMPTER DU 01/04/73
Numéro d'observation
946
Date d'ajout
09/06/1970
Description
LES ASSOCIES ONT ADOPTE DE NOUVEAUX STATUTS CONFORMES A LA LEGISLATION EN VIGUEUR ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 27/04/70 A COMPTER DU 18/04/70 LA SOCIETE A DONNE EN LOCATION-GERANCE SES FONDS DE COMMERCE SIS : 2 RUE JULES LECESNE ET 73 BOULEVARD DE STRASBOURG LE HAVRE A LA SOCIETE CLAROPTIC POUR UN AN RENOUVELABLE ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE - A COMPTER DU 01/04/70
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ENTIEREMENT LIBERE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 140 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 21 342.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).