Entreprise : SERRURERIE PREVOST SA - SIREN 362 500 282
Identité
Dénomination
SERRURERIE PREVOST SA
SIREN (siège)
362 500 282
Date d'immatriculation au RNE
20/04/1962
Date de fin de la personne morale
19/04/2061
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
16 RUE ALEXANDRE 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBOURG GERARD , PAUL , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
SAINTE ADRESSE
Nom, Prénom(s)
DUFOUR REMY , DENIS , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
SAINTE ADRESSE
Nom, Prénom(s)
HAUGUEL JEAN-PIERRE , JACQUES , GABRIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
PREVOST BRIGITTE , LUCIE , GEORGETTE
Nom d'usage
DUFOUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
SAINTE ADRESSE
Nom, Prénom(s)
TREMEL GILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
LE HAVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1962
Siret
36250028200011
Code APE
454D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SERRURERIE FERRONNERIE CHARPENTE METALLIQUE
Adresse
16 RUE ALEXANDRE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1334
Date d'ajout
13/04/1992
Description
LA SOCIETE DEMEURE IMMATRICULEE AU RCS SANS ACTIVITE SUITE A LA VENTE DU FONDS A LA SARL METALLERIE DU NORD OUEST (92 B 121) A COMPTER DU 17/02/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2483
Date d'ajout
20/07/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 28/06/1989 - UNION AGRICOLE DU 29/06/1989 A COMPTER DU 27/01/89
Numéro d'observation
472
Date d'ajout
23/11/1982
Description
ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS CONFORMES A LA LOI DU 30/12/81 ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 23/11/82 A COMPTER DU 30/06/82
Numéro d'observation
217
Date d'ajout
01/07/1971
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA - NOMINATION DE L'ADMINISTRATION ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 02/06/71 LE HAVRE LIBRE DU 09/06/71 A COMPTER DU 24/05/71
Numéro d'observation
58
Date d'ajout
09/02/1970
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS LEGALES - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 13/01/70 LE HAVRE LIBRE DU 15/01/70 A COMPTER DU 19/12/69
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).