Entreprise : AGENCE BONNET SA - SIREN 361 500 812
Identité
Dénomination
AGENCE BONNET SA
SIREN (siège)
361 500 812
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1961
Date de fin de la personne morale
21/11/2010
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
71 B RUE DU MARECHAL JOFFRE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGAIS FRANCOIS , VICTOR , EMILE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
BOURG ACHARD
Nom, Prénom(s)
BONNET PHILIPPE , JEAN-SIMON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
GUERARD PATRICK , FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
CHARTRES
Nom, Prénom(s)
TREMEL GILBERT , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
SAINTE ADRESSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1961
Siret
36150081200017
Code APE
703A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Cabinet d'affaires de courtage négociation de biens immeubles fonds de commerce droit incorporel administration de biens prêts contentieux juridique et fiscal
Adresse
71 B RUE 71B rue Maréchal Joffre
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
36150081200033
Enseigne
AGENCE BONNET
Code APE
703A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ORIGINE DE FONDS : CREATION - ACTIVITE : AGENCE IMMOBILIERE
Adresse
1 RUE JULES SIEGFRIED
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4466
Date d'ajout
12/11/2013
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/11/2013 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA : CLOTURE DU PLAN DE CESSION (Art. L.621-95 résultant de l'ancienne rédaction du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4141
Date d'ajout
21/10/2013
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/10/2013 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR CHRISTIAN VALLET EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR JEROME DERUDDER
Numéro d'observation
5366
Date d'ajout
28/12/2009
Description
Remplacement d'un mandataire de justice PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 DECEMBRE 2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A DESIGNE MAITRE YVES BOURGOIN, 31 BOULEVARD YSER 76000 ROUEN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN LIEU ET PLACE DE FEU MAITRE DANIEL BLERY Date d'effet : 18/12/2009
Numéro d'observation
1150
Date d'ajout
27/03/1992
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 27/03/1992 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A ARRETE LE PLAN DE CESSION PARTIELLE DE L'ENTREPRISE A NOMME JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR MICHEL ROBERT ET COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE DANIEL BLERY DEMEURANT 13 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE A COMPTER DU 27/03/1992
Numéro d'observation
2761
Date d'ajout
26/08/1991
Description
MENTION D'OFFICE - JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE DU 23/08/91 PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL NOMMANT EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE : M. MICHEL ROBERT , D'ADMINISTRATEUR : ME BLERY DANIEL AVEC MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI DE REPRESENTER LE DEBITEUR ET D'ASSURER SEUL ET ENTIEREMENT L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE ET DE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME PHILIPPE VASSEUR DOMICILIE AU HAVRE 10 PLACE LEON MEYER - A COMPTER DU 23/08/91
Numéro d'observation
2279
Date d'ajout
08/07/1991
Description
SUPPRESSION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE ROUEN (89 B 702) A COMPTER DU 30/04/91
Numéro d'observation
148
Date d'ajout
15/01/1991
Description
VENTE D'UNE FRACTION DE L'ACTIVITE DE GERANCE DE BIENS (SANS SUPPRESSION DE CETTE ACTIVITE) A LA SARL JOFFRE (90B306 B379 101 017) A COMPTER DU 01/09/90
Numéro d'observation
4292
Date d'ajout
15/12/1989
Description
ANCIENNE DENOMINATION : CABINET JEAN-PAUL BONNET NOUVELLE : AGENCE BONNET SA ANCIEN CAPITAL : 250000 NOUVEAU : 350000 A COMPTER DU 01/10/89 DEPOT DES ACTES AU GREFFE LE 15/12/89 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 22/11/89
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
16/01/1981
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : CABINET HEBERT ET BONNET NOUVELLE : CABINET JEAN-PAUL BONNET - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 24/12/80 LE HAVRE PRESSE DU 23/12/80 A COMPTER DU 01/01/81
Numéro d'observation
65
Date d'ajout
08/02/1980
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA - NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINIS- TRATION - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 06/02/80 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 30/01/80 A COMPTER DU 26/12/79
Numéro d'observation
839
Date d'ajout
10/11/1970
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 24/07/66 - ACTES DE- POSES AU GREFFE LE 26/10/70 A COMPTER DU 23/09/70
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
30/03/1966
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE : L'ESSOR NOUVELLE : CABINET HEBERT ET BONNET - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 08/02/66 LES AFFI- CHES DE NORMANDIE DU 22/02/66 A COMPTER DU 28/01/66
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
11/03/1966
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 70 RUE JEAN BAPTISTE EYRIES AU 71 BIS RUE MARECHAL JOFFRE AU HAVRE - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 14/10/65 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 19/10/65 A COMPTER DU 30/09/65
Numéro d'observation
46
Date d'ajout
12/03/1963
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 346 RUE ARISTIDE BRIAND AU 70 RUE JEAN BAPTISTE EYRIES AU HAVRE - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 24/01/63 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 01/02/63 A COMPTER DU 01/02/62
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 350 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 53 357.16 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).