Entreprise : SA BOTTE - SIREN 358 200 723
Identité
Dénomination
SA BOTTE
SIREN (siège)
358 200 723
Date d'immatriculation au RNE
02/09/1958
Date de fin de la personne morale
01/09/2049
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
1 RUE JEANNE D ARC 62440 HARNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERA CHRISTOPHE -
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
DUNKERQUE
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN PATRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
HARNES
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN BOURSIER CAMILLE -
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Nom, Prénom(s)
CHRETIEN YVAN -
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Nom, Prénom(s)
SABINUS CHRISTINE -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ROUBAIX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1950
Siret
35820072300031
Code APE
452B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Adresse
1 RUE JEANNE D ARC
62440 , HARNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
35820072300015
Code APE
452B
Adresse
14 RUE LAZARE CARNOT
62790 , LEFOREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
35820072300023
Code APE
452B
Adresse
1 B RUE ALFRED DAUCHEZ
62410 , WINGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4506
Date d'ajout
14/10/1998
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 28.10.96
Numéro d'observation
573
Date d'ajout
12/11/1985
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 19/07/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).