Entreprise : LENOIR SA - SIREN 357 500 107
Identité
Dénomination
LENOIR SA
SIREN (siège)
357 500 107
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1957
Date de fin de la personne morale
22/01/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
233247 EUR
Adresse du siège
1 RUE PAUL SOUDAY 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT YVES , LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
DUMESNIL DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
HAUVILLE ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
HAUVILLE CYRILLE , JACQUES , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
HAUVILLE JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
LE HAVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1935
Siret
35750010700010
Code APE
741J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ET VITRERIE ENTREPRISE GENERALE DE BATI- MENT FOURNITURE ET POSE D'ISOLANTS THERMIQUES PRODUITS DE RAVALEMENT
Adresse
1 RUE 1 RUE PAUL SOUDAY
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
35750010700044
Code APE
454J
Adresse
AV GENERAL LECLERC
76120 , LE GRAND-QUEVILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
35750010700077
Code APE
454J
Adresse
LES PATURAGES
76700 , GONFREVILLE L'ORCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1189
Date d'ajout
18/03/2008
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/03/2008 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION (Art. L.621-95 résultant de l'ancienne rédaction du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
166
Date d'ajout
15/01/2007
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/01/2007 LE TRIBUNAL DE COMEMRCE DU HAVRE A NOMME LA SELARL FHB - MAITRE EMMANUEL HESS 6 RUE DUPLEIX 76600 LE HAVRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE MAITRE EMMANUEL HESS
Numéro d'observation
3990
Date d'ajout
02/10/2006
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M.JEROME DERUDDER JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M.DANIEL LEBAILLIF A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 2006.
Numéro d'observation
568
Date d'ajout
07/02/2002
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 25/01/2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. DANIEL LEBAILLIF JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. JACQUES MORIN Date d'effet : 25/01/2002
Numéro d'observation
2203
Date d'ajout
21/06/1999
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/06/99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR JACQUES MORIN JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JEAN DABIN Date d'effet : 18/06/1999
Numéro d'observation
2150
Date d'ajout
09/06/1998
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/06/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. JEAN DABIN JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR YVES LAUZIER A COMPTER DU 05/06/98 Date d'effet : 05/06/1998
Numéro d'observation
276
Date d'ajout
23/01/1998
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/01/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. JEAN DABIN JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR YVES LAUZIER A COMPTER DU 16/01/98 Date d'effet : 16/01/1998
Numéro d'observation
2955
Date d'ajout
06/08/1997
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/08/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. YVES LAUZIER JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JACQUES BUQUET A COMPTER DU 01/08/97 Date d'effet : 01/08/1997
Numéro d'observation
3602
Date d'ajout
22/10/1996
Description
LA SOCIETE DEMEURE IMMATRICULEE AU RCS SANS ACTIVITE SUITE A LA VENTE DU FONDS SIS AU HAVRE 1 RUE PAUL SOUDAY A LA SA LENOIR ENTREPRISES (96 B 183) A COMPTER DU 31/07/96
Numéro d'observation
3600
Date d'ajout
22/10/1996
Description
RADIATION DE L'IMMATRICULATION SECONDAIRE INSCRITE DANS LE RESSORT DU TC DE ROUEN (79 B 284) A COMPTER DU 31/07/96
Numéro d'observation
3429
Date d'ajout
04/10/1996
Description
FIN D'EXPLOITATION DU FONDS SIS A GONFREVILLE L'ORCHER "LES PATURAGES" PAR SUITE DE LA VENTE DU FONDS A LA SOCIETE LENOIR ENTREPRISES SA (96 B 183) - A COMPTER DU 31/07/96
Numéro d'observation
2256
Date d'ajout
01/07/1996
Description
Jugement arrêtant le plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/06/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE : ADMISSION DE PLAN DE CESSION TOTALE SANS LOCATION GERANCE ART. 61 ALINEA 3 L A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : YVES LAUZIER COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : HESS EMMANUEL A COMPTER DU 28/06/96 Date d'effet : 28/06/1996
Numéro d'observation
1722
Date d'ajout
07/05/1996
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/05/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE : REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL (SUR : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : YVES LAUZIER ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : HESS EMMANUEL 14 PLACE DU CHILLOU 76600 LE HAVRE // DIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI, D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION REPRESENTANT DES CREANCIERS : VINCENT CATHERINE 20 RUE CASIMIR PERIER 76600 LE HAVRE A COMPTER DU 03/05/96 Date d'effet : 03/05/1996
Numéro d'observation
1567
Date d'ajout
25/04/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements MENTION D'OFFICE : EN DATE DU 24/04/96 DEPOT AU GREFFE DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN CONFORMITE DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 DE L'ENTREPRISE MENTIONNEE CI-DESSUS. A COMPTER DU 24/04/96 Date d'effet : 24/04/1996
Numéro d'observation
2555
Date d'ajout
28/07/1995
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30/06/95 - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 24/07/95 (A 1203) UNION AGRICOLE DU 27/07/95
Numéro d'observation
496
Date d'ajout
30/01/1990
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 19/01/90 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR JACQUES BUQUET EN REMPLACEMENT DE MR GERARD LOISON JUGE-COMMISSAIRE - A COMPTER DU 19/01/90
Numéro d'observation
106
Date d'ajout
11/01/1988
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/01/88 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE REMPLACEMENT DE ME BEAUQUESNE PAR ME HESS DEMEURANT 19 RUE ANFRAY AU HAVRE A COMPTER DU 04/01/88
Numéro d'observation
1708
Date d'ajout
16/06/1987
Description
JUGT DU 12/06/87 : ARRET DU PLAN DE CONTINUATION DE LA STE A COMPTER DU 12/06/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MOD.03/10/68 MISE EN HARMONIE DES STATUTS MOD.08/11/84 MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS DES LOIS DES 30/12/81-03/01/83 ET 30/04/83 MENTION D'OFFICE DU 15/05/86 -JUGEMENT DU 25/04/86 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE- JUGE-COMMISSAIRE:GERARD LOISON-ADMINISTRATEUR:THIERRY BEAUSQUESNE,19 RUE ANFRAY,LE HAVRE- REPRESENTANT DES CREANCIERS:PHILIPPE VASSEUR,10 PLACE LEON MEYER LE HAVRE MENTION D'OFFICE DU 21/08/86 : PAR JUGEMENT EN DATE DU 01/08/86 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE RENOUVELLE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA STE POUR UNE DUREE COURANT JUSQU'AU 25/10/86 MENTION D'OFFICE DU 31/12/86 : PAR JUGEMENT DU 19/12/86 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE RENOUVELLE LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA STE JUSQU'AU 25/02/87 MENTION D'OFFICE DU 16/06/87 : PAR JUGEMENT DU 12/06/87 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION DE LA STE NOMME MR GERARD LOISON JUGE-COMMISSAIRE ME THIERRY BEAUQUESNE 19 RUE ANFRAY LE HAVRE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 530 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 233 247.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).