Entreprise : PRAMO - SIREN 354 033 607
Identité
Dénomination
PRAMO
SIREN (siège)
354 033 607
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1990
Date de fin de la personne morale
25/03/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
149 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MISE EN SOMMEIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANCAUWENBERGHE ERIC
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOCHEUX MARTINE
Nom d'usage
GRUMBACH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PIACENZA SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
ST REMY LES CHEVREUSE
Nom, Prénom(s)
GUEIRARD JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1924
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS, SOCIETE ANONYME
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/09/1990
Siret
35403360700038
Code APE
702A
Adresse
149 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MISE EN SOMMEIL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
18/08/1993
Description
JUGEMENT DU 10 08 1993 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
16/08/1993
Description
JUGEMENT DU 10 08 1993 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NUMERO 93/0055 JUGE COMMISSAIRE: M SERRE , JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MCHENESSEAU LIQUIDATEUR: MAITRE DE THORE 213 BLD VINCENT AURIOL 75013 PARIS - FIXE LE DELAI DE DECLARATION DE CREANCES A 1 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. FIN DE MISSION DES MAITRES LAFONT ET LESSERTOIS ADMINISTRATEURS
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
05/01/1993
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. JUGEMENT DU 05 01 1993 NUMERO 93/0055 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 18 12 1992 JUGE CRE M SERRE , JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M CHENESSEAU REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE DE THORE 213 BLD VINCENT AURIOL 75013 PARIS ADMINISTRATEUR MAITRE LAFONT 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ET MAITRE LESSERTOIS 140 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS. L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER LES DEBITEURS POUR TOUS LES ACTES DE GESTION; PERIODE D'OBSERVATION JUSQU AU 05 07 1993 ; FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT ; PROCEDURE COMMUNE SOUS PATRIMOINES DISTINCTS AVEC LES STES SA EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 89B11167, SNC EUROPEBUREAUX SERVICES 89B17676, MR VANCAUWENBERGHE NI AU RC DE PARIS, STE CIVILE D'INVESTISSEMENT HOLIDAY MARINA 89D2114, SARL AKARA CONSTRUCTION 89B10055, SCI DU 11 RUE FELIX FAURE 90D254, SCI MGB RUEIL 90D3085, SCI DU DOMAINE DE LA SOURCE 90D966, SCI FINOR 91D707, SCI DES LYS 89D2922, SA HB INDUSTRIES 90B5380, SCI DU 81/83 QUAI DU DR DERVAUX 90D3601, SARL LE GINESTEL ET LA SA HOLIDAY MARINA TOUTES DEUX NI AU RC DE PARIS.
Numéro d'observation
84687
Date d'ajout
21/12/1992
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 18 12 1992 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).